Atuagagdliutit - 23.07.1986, Page 19
NR. 30 1986
ATUAGAGDLIUTIT/GRØNLANDSPOSTEN
19
Officielt
Under 3. juli 1986 er der i Aktieselskabs-
Registret, Afdelingen for Anpartsselska-
ber optaget følgende ændringer vedrøren-
de »ELEKTROVÆRKSTED SISIMIUT
ApS« af Holsteinsborg:
Erik Flemming Bærholm er udtrådt af, og
Stig Pedersen, Postboks 128,3911 Holste-
insborg, Grønland, er indtrådt i direktio-
nen. Jørgen Koch er fratrådt som, og Reg.
revisor Poul Quist Andersen, Ringvejen
20,7130 Juelsminde, er valgt til selskabets
revisor. Vedtægter ændret: 7. oktober
1985 og 23. januar 1986.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 15. juli 1986
Officielt
Under 30. juni 1986 er der i Aktiesel-
skabs-Registeret, Afdelingen for Anparts-
selskaber optaget følgende ændringer ved-
rørende »OAP 3400 ApS« af Godthåb:
Carsten Højer Jensen er udtrådt af, og
Jens Finn Vestmann Jensen, Nigerleq 51,
3900 Nuuk, Grønland, er indtrådt i direk-
tionen. »GODTHÅB REVISIONSKON-
TOR ApS«, er fratrådt som, og »NUUK
KONTOR- OG BOGFØRINGSASSI-
STANCE ApS«, Box 275, 3900 Nuuk,
Grønland er valgt til selskabets revisor.
Under 3. april 1986 er selskabets vedtæg-
ter ændret. Selskabets navn er »F. P.
TØMRERENTREPRISE NUUK ApS«,
postadresse: Box 485, 3900 Nuuk, Grøn-
land. Selskabets formål er at drive tømrer-
virksomhed og dermed beslægtet virksom-
hed efter direktionens skøn.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 15. juli 1986.
Officielt
Det meddeles herved, i henhold til Aktie-
selskabslovens § 158 og Anpartsselskabs-
lovens § 128, at følgende selskaber med
hjemsted i Grønland har indsendt årsregn-
skaber til Aktieselskabs-Registeret:
A/S 30.672 GRØNLANDSFLY A/S 1985
+ K - A/S 45.974 KONSUMA GODT-
HÅB A/S 1985 - A/S 55.473 DET
VESTGRØNLANDSKE LINIESEL-
SKAB A/S 1985 - A/S 61.122 ARSSAR-
NERIT A/S 1985-A/S 100.900 JESPER
BELINDA A/S AF SISIMIUT 84/85 -
ApS 25.156 DANSK FLYVETJENESTE
ApS 1985 - ApS 25.941 TØMRERME-
STER BENT KRISTENSEN ApS 1985 -
ApS 30.211 MALIK NUUK ApS 1985 -
ApS 30.975 TUNEQ HOLDING NUUK
ApS 1985 - ApS 31.250 TU APANNGUIT
HOLDING NUUK ApS 1985 - ApS
35.241 NUUK-FISK-GREENLAND
FOOD ApS 1985 - ApS 44.963 GODT-
HÅB SKIBS-EL & KØLETEKNIK ApS
1985 - ApS 46.671 MINIKKA ApS 84/85
- ApS 46.779 ASX 1772 ApS 1985 - ApS
55.926 BURMEISTER EL-TEKNIK
NUUK ApS 1985 - ApS 57.208 JAN TOST
GODTHÅB ApS 1985 - ApS 59.016 HAN-
NA PEDERSEN FINANS GODTHÅB
ApS 1985.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 15. juli 1986.
Officielt
Under 31. oktober 1985 er der i
Aktieselskabs-Registret, Afdelingen for
Anparsselskaber optaget følgende ændrin-
ger vedrørende »ENTREPRENØR JØRN
OLESEN, JAKOBSHAVN ApS« af Ja-
kobshavn:
Under 3. december 1985 er selskabets ved-
tægter ændret. I medfør af anpartssel-
skabslovens § 109 er selskabet omdannet
til aktieselskab, som reg. nr. 105.530.
---oOo-----
Under 31. oktober 1985 er der i
Aktieselskabs-Registret optaget følgende
ny selskab:
»ENTREPRENØR JØRN OLESEN PO-
LARBYG, JAKOBSHAVN A/S«, hvis
formål er at drive entreprenørvirksomhed,
handel, finansiering og dermed beslægtet
virksomhed. Selskabets hjemsted er Ja-
kobshavn kommune, Grønland, postad-
resse: Box 116, 3952 Jakobshavn, Grøn-
land, dets vedtægter er af 31. december
1984. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr. fuldt indbetalt. Bestyrelse: Di-
rektør Jørn Olesen, Postbox 116,3952 Ja-
kobshavn, Grønland, Bjørn Handlos Ole-
sen, Postbox 116, 3952 Jakobshavn. Di-
rektion: Nævnte Jørn Olesen. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse. Selska-
bets revisor: Reg. revisor Nauja Høegh,
Platanvej 5, 7441 Bording. Selskabets
regnskabsår: 1. juli - 30. juni.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 15. juli 1986.
Officielt
Under 2. juni 1986 er der i Aktieselskabs-
Registret, optaget følgende ændringer ved-
rørende »A/S HØKA, IMPORT OG
HANDEL« af Narssak:
Mette Kirstine Marie Nielsen er udtrådt af
og Otto Faré Høegh, Guldsmedegade 24-
26, Århus C 8000 er indtrådt i bestyrelsen.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 15. juli 1986.
Officielt
Under 26. juni 1986 er der i Aktieselskabs-
Registret, Afdelingen for Anpartsselska-
ber optaget følgende ændringer vedrøren-
de »GODTHÅB VVS-TEKNIK ApS« af
Godthåb:
Harriet Kristensen, Kærvej 6,.9530 Støv-
ring, Viggo Sindal Kristensen, Kærvej 6,
9530 Støvring, er indtrådt i bestyrelsen.
Vedtægter ændret: 15. september 1985.
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrel-
sen i forening med en direktør eller af den
samlede bestyrelse.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 15. juli 1986.
Officielt
Under 14. maj 1986 er der i Aktiesel-
skabs-Registeret, Afdelingen for Anparts-
selskaber optaget følgende ændringer
vedrørende »ApS KBIL 9 NR. 313« af Kø-
benhavn:
Per Emil Hasselbalch Stakemann er ud-
trådt af bestyrelsen. Susanne Saul Stake-
mann er udtrådt af, og Børge Lejf
Sørensen, Nisarnak 4, 3940 Frederikshåb,
Grønland, Bent Andreas Hakanowitz,
Vandværksvej 21, 3940 Frederikshåb,
Grønland er indtrådt i direktionen. Erik
Tronborg Andersen er fratrådt som, og
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Sønderga-
de 22, 8700 Horsens er valgt til selskabets
revisor. Under 19. april og 25. november
1985 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
skabets navn er: »HOSBYG ApS«. Selska-
bets hjemsted er: Frederikshåb kommune,
Grønland. Postadresse: c/o Hosby Hol-
ding A/S, Savværksvej, Klakring, 7130
Juelsminde. Selskabets formål er at drive
handel, bygge- og anlægsvirksomhed. Sel-
skabet tegnes af to direktører i forening.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 15. juli 1986.
neKeråruteKarit
ATUAGAGDLIUTINE
... akilers/nauvoK
Upernavimmi qatserisartut assilineqarsimasut assuutitaatik assorsimallugit inuiattut ullorsiorfimmi.
Upernaviks brandkorps, fotograferet i deres nye flotte uniformer på nationaldagen.
(Ass.: foto: David Kristiansen)
Skoleinspektøri
Tasiilap kommuneani skoleinspektøritut atorfik i-
nuttassarsiorneqarpoq 1. september 1986-imi a-
torfinittussamik.
Atorfik taanna maanna klasseqartinneqarpoq løn-
ramme 27-mi atatinneqarallassallunilu Kulusummi
atuarfimmut.
Atorfinitsitsineq pissaaq tjenestemandinut Nam-
minersornerullutik Oqartussanut atallutik atorfe-
qartut akissaatinut aamma soraarnerussutisiallu
il.il pillugit Landstingip inatsisaa nr. 9, 25. oktober
1979-imeersoq naapertorlugu.
Inissaqartitsineqassaaq, akilersorneqartussamik
Kalallit Nunaanni tjenestemandit pillugit malittari-
sassat sukkulluunniit atortuusut malillugit.
Aammattaaq Kalaallit Nunaannut Kalaallit Nu-
naanniillu akeqanngitsumik angalatitsisoqarsin-
naavoq tamanna pillugu malittarisassat malillugit.
Danmarkimi nammineq ornillugu saaffigineqar-
sinnaavoq Namminersornerullunik Oqartussat
Danmarkimi allaffiat. Sjæleboderne 2, Køben-
havn K, telefon (01) 13 42 24.
Qinnuteqaatit Namminersornerullutik Oqartussa-
nut ingerlatinneqassapput nassiunneqassallutillu
aamma Taasiilami kommunalbestyrelsemut, Post-
box 114, 3913 Ammassalik.
Allagarsiunneqarpoq 21. juli 1986.
Atorunnaarumaarpoq 28. august 1986.
Qinnuteqaatit timmisartukkoortittariaqarput, taa-
maattumillu Kalaallit Nunaanni allakkatakii immik-
kut atuUpput.
Skoleinspektør
Under Grønlands Hjemmestyre er en stilling som
skoleinspektør i Tasiilaq/Ammassalik kommune le-
dig til besættelse pr. 1. september 1986.
Sillingen er for tiden klassificeret i den grønlandske
lønramme 27, og vil indtil videre være henført til
skolen i Kulusuk.
Ansættelse finder sted i overenstemmelse med
landstingslov nr. 9 af 25. oktober 1979 om lønnin-
ger og pensionsforhold m.v. fortjenestemænd un-
der Grønlands Hjemmestyre.
Der stilles bolig til råddighed, for hvilken der beta-
les efter de for tjenestemænd i Grønland til enhver
tid gældende regler.
Efter de derom fastsatte regler vil der endvidere
kunne ydes fri rejse til og fra Grønland.
I Danmark vil eventuel personlig henvendelse kun-
ne ske til Hjemmestyrets Danmarkskontor, Sjæle-
boderne 2, København K, telefon (01) 13 42 24.
Ansøgning stiles til Grønlands Hjemmestyre og
indsendes til Tasiilaq kommunalbestyrelse, Post-
box 114, 3913 Ammassalik.
Opslået den 21. juli 1986.
Udløber den 28. august 1986.
Meeqqerisutut
atorfiit
inuttassarsiutat
Meeqqerivimmut »ANGAJO«-mut pisortap tullersortissaanik
pissarsiorpugut piaarnerpaamik sulilersussamik.
Meeqqerivimmi sulisorineqarput pisortaq, tullersorti perorsaa-
soq, meeqqerisumut ikiortit pingasut kiffallu tallimat.
Meeqqat pingasuniit arfinilinnut ukiullit 40-it mikinerusullu pi-
ngasut tungaannut ukiullit 12-it kiisalu ullup affaanoortartut talli-
mat meeraatigineqarput.
Atorfimmut salliutinneqarumaarpoq kalaallisut qallunaatullu
oqalussinnaasoq.
Akuleriinnik meeraateqarfimmut »NUKARIIT«-nut meeqqerisu-
mut ikiortimik pissarsiorpuguttaaq piaarnerpaamik sulilersussa-
mik.
Meeqqerivimmi sulisorineqarput pisortaq, tullersorti, perorsaa-
soq, meeqqerisumut ikiortit pingasut kiffallu tallimat.
Meeqqat ukioqanngitsuniit pingsut tungaannut ukiullit qulitallal-
lu akuleriit pingasuniit 14-it tungaannut ukiullit meeraatigineqar-
put.
Atorfimmut salliutinneqarumaarpoq kalaallisut qallunaatullu
oqalussinnaasoq.
Atorfinnut qulaani pineqartunut atatillugu siulersuisut ikiuukku-
mapput inissap pissersiariniarnissaanut, taannalu akilersorne-
qassaaq maleruagassat malillugit. Nuunnermut atatillugu ani-
ngaasartuutit llulissat Kommuneata akilissavai atorfinitsinneqar-
tussaq sivikinnerpaamik ukiuni marlunni atorfimmi pineqartumi
sulissappat.
Atorfinnut inuttassarsiuutanut qinnuteqaatit nassiunneqareersi-
massapput, ilinniarsimanermut uppernarsaat sulisitsisorisima-
sallu oqaaseqaataat ilanngullugit, kingusinnerpaamik augustip
22-ani 1986.
1 stedfortræder og 1
barnehjælper til llulissat
En stedfortræder til børnehaven »ANGAJO« llulissat søges sna-
rest eller efter aftale.
Personalet består af 1 leder, 1 stedfortræder, 1 pædagog, 3 barne-
hjælpere samt 5 kiffat.
Der er på institutionen i alt 57 børn fordelt på småbørnsstue og
børnehave.
Til stillingen foretrækkes en dobbeltsproget ansøger.
En barnehjælper til aldersintegreret børnehave »NUKARIIT« llu-
lissat søges snarest eller efter aftale.
Personalet består af 1 leder, 1 stedfortræder, 1 pædagog, 3 barne-
hjælpere samt 5 kiffat.
På brønehaven er der 50 børn i alderen 0-14 år.
Til stillingen foretrækkes en dobbeltsproget ansøger.
For begge ovennævnte stillinger vil bestyrelsen være behjælpelig
med fremskaffelse af bolig, for hvilken der betales efter gældende
regler om udleje af boligstøttebetingelser. Rejse- og flytteudgif-
ter betales af llulissat Kommune mod, at pågældende forbliver i
stillingen mindst 2 år.
Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og tidlige-
re beskæftigelse, vedlagt kopier af eksamensbeviser og eventuel-
le udtalelser fra tidligere arbejdsgivere, indsendes senest 22. au-
gust 1986 til:
Bestyrelsen for daginstitutioner
Postbox 120.3952 llulissat