Atuagagdliutit - 25.06.1986, Blaðsíða 32
ATUAGAGDLIUTIT/GRØNLANDSPOSTEN
Naqiterisitsisoq Aaqqissuisoqarfik/Redaktion Pisartagaqarneq annoncillu Danmarkimi immikkoortcqarfik Tusagassiortut Naqiterneqarfia
Udgiver Nuuk-llulissat Abonnement og annoncer Danmark afdelingen Korrespondenter Tryk
Suliffeqarfik imminut pigisoq:
Den selvejende institution
Atuagagdliutit/
Grønlandsposten.
Sdr. Herrnhutvej 22,
Postbox 39, 3900 Nuuk,
telefon 2 10 83, Telex 90631
agagag gd
Nuuk: Jørg en Fleischer (ansvars-
havende), Elisabeth Lyberth, Peder Munk
Pedersen, Journalistelev Naja Karlsen,
Louise Inger Lyberth (fotograf),
Maannguaq Berthelseri (tolk).
Ilulissat: Svend Møller (telefon
4 38 62, Postbox 286, 3952 Ilulissat)
Forretningsfører Paula Krohn,
Allaffimioq/kontorass. Katsi Isaksen.
Tunniussivissaq/lndleveringsfrist:
Saqqummerfissaq sap. ak. sioqqullugu
sisamanngornermi nal. 12.00
/Torsdag kl. 12.00 før udgivelse.
Redaktion: Torben Lodberg,
Folketinget - Christiansborg
1240 København K. Telf. of 15 95 91,
telex 15 805,
Annoncer: Harlang & Toksvig,
Bladforlag A/S. Dr, Tværgade 30,2. sal,
1302 København K,
Telf. 01 13 86 66, telex 15 805.
Pia Rosing Heilmann,
3940 Paamiut, telf.: I 72 15.
Henry Sørensen, 3911 Sisimiut,
telf. I 46 66.
Amerlassusii/Ugentlig oplag: 6.050
Kujataata naqiterivia/
Sydgrønlands Bogtrykkeri
Greenland
Contractors
sakkutooqarfinni
sullissisooqqissasoq
Namminersornerullutik Oqartussat
piginneqataanerisigut kalaallit Kangerlussuarmi
Pituffimmilu sakkutooqarfinni
suliffissaqartuaannarsinnaapput
Tassa suna?
Oqaatsinik qaqutiguulersunik nalorsitsaarineq
Ajupappoq
□ a. Ajukuluppoq (sanngiippoq)
□ b. Narrassimaakujuppoq
□ c. Ajorsarpoq (pissaleqivoq)
Nassuiaat eqqortoq normumi tullermi takusinnaa-
vat.
(Normumit kingullermit:
Sikkeruarpoq = illakuluppoq)
Greenland
Contractors fik
basekontrakterne
Hjemmestyreselskab skal sikre udvælgelse og
ansættelse af grønlandsk arbejdskraft på
Kangerlussuaq og Pituffik
Amerikamiut sullisseqatigiiffii
marluk pilernguteqatigereersimal-
lugit Greenland Contractors I/S u-
kiuni tulliuttuni tailimani amerika-
miut sakkutooqarfiini Kangerlus-
Officielt
Det meddeles herved, i henhold til Aktie-
selskabslovens § 158 og Anpartsselskabs-
lovens § 128, at følgende selskaber med
hjemsted i Grønland har indsendt årsregn-
skaber til Aktieselskabs-Registeret:
A/S 60.106 HOLSTE1NSBORG HOTEL
& HANDELSSELSKAB A/S 1985 + K,
A/S 66.508 SUPER-BYG NUUK A/S
1985, A/S 68.116NUNAOIL A/S 85/85,
A/S 106.768 SANAT1 SISIMIUT A/S
1985, ApS 22.573 KØBMANDSFOR-
RETNINGEN ANJA JULIANEHÅB
ApS 84/85, ApS 25.278 PEDER TRÆ-
RUP GODTHAAB ApS 84/85, ApS
31.698 FOUGAARD HOLDING ApS
1984, ApS 31.698 FOUGAARD HOL-
DING ApS 1985, ApS 34.570 RESTAU-
RANT TUGTO SISIMIUT ApS 1985,
ApS 37.590 JØRGEN GRØNVALL ApS
1985, ApS 41.066 POUL PEDERSEN
TØMRERVIRKSOMHED ApS 1985,
ApS 41.067 POUL E. PEDERSEN
HLDING ApS 1985, ApS 41.194 F1NAN-
CIERINGSSELSKABET AF 28.1.1981
ApS 85/85 L, ApS 41.194 FINANSIE-
RINGSSELSKABET AF 28.1.1981 ApS
85/85 B, ApS 41.195 NANORTAL1K FI-
SKEINDUSTRI AF 1982 ApS 1985, ApS
49.325 EBBE HANSEN TØMRERVIRK-
SOMHED ApS 1985, ApS 53.101 APS
SMBK NR. 925 84/85, ApS 55.200 ARC-
TIC KONTORCENTER ApS 84/85, ApS
60.633 NARSSAQ AUTO & VVS ApS
1985.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 11. juni 1986
Officielt
Under 29. maj 1986 er der i Aktiesel-
skabs-Registeret, Afdelingen for Anparts-
selskaber optaget følgende ændringer
vedrørende »OAP 4600 ApS« af Godthåb:
Advokat Søren Christian Simon Hem-
pel, Sdr. Herrnhutvej 23, Postbox 249,
3900 Godthåb, Grønland er indtrådt i be-
styrelsen og valgt til dennes formand. Re-
stauratør Helge Tang, Dorthe Lennerth’s
Vej 2,3911 Holsteinsborg, Grønlad er ind-
trådt i bestyrelsen og direktionen, restau-
ratør Carl Juhl, Dorthe Lennert’s Vej 2,
3911 Holsteinsborg, Grønland e indtrådt
i bestyrelsen. »GODTHÅB REVISIONS-
KONTOR ApS« er fratrådt som og Schø-
bel & Marholt, Samuel Kleinschmidtsvej
11, Postboks 20, 3900 Godthåb, Grønland
er valgt til selskabets revisor. Under 31. de-
cember 1985 er selskabets vedtægter ænd-
ret. Selskabets navn er: »HOTEL HANS
EGEDE ApS«. Postadresse: c/o advokat
Søren Hempel, Postboks 249,3900 Godt-
håb, Grønland. Selskabets formål er at
drive hotel- og restaurationsvirksomhed
og anden dermed i forbindelse stående
virksomhed. Selskabet tegnes af bestyrel-
sens formand i forening med en direktør el-
ler af den samlede bestyrelse. Selskabets
regnskabsår er 1. maj - 30. april. Første
regnskabsår dog: 4. november 1985 - 30.
april 1987.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 11. juni 1986
suarmiittumi Pituffimmiittumilu
sullissisooqqittussanngorpoq.
Namminersornerullutik Oqartus-
sat Greenland Contractors I/S-imi
piginneqataapput, taamaalillunilu
qularnaarneqarpoq kalaallit suli-
sartut sakkutooqarfinni marlunni
taakkunani atorfinissinnaajuaan-
narnissaat.
Namminersornerullutik Oqar-
-tussat ingerlataata taaneqareersup,
Officielt
Under 5. maj 1986 er der i Aktiesel-
skabs-Registeret, Afdelingen for Anparts-
selskaber optaget følgende ændringer
vedrørende »OAP 3900 ApS« af Godthåb:
Fisker Gabriel Konrad Karl Svendsen
(formand), Aqqusinertaaq 17, 3953 God-
havn, Grønland, fisker Samuel Alipa Mi-
kael Martinsen, Estap Aqquserna 2 B, 1.,
3953 Godhavn, Grønland, fisker Jens Jør-
gen Møller, Ph. Rosendahlsvej 16, 3953
Godhavn, Grønland er indtrådt i bestyrel-
sen. Carsten Højer Jensen er udtrådt af og
Jens Kristian Friis-Salling, Box 101,3953
Godhavn, Grønland er indtrådt i direkti-
onen. »GODTHÅB REVISIONSKON-
TOR ApS« er fratrådt som, og reg. revisor
Schøbel & Marholt, Box 20, 3900 Godt-
håb, Grønland er valgt til selskabets revi-
sor. Under 1. december 1985 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Godhavn kommune, Grønland, postadr.:
Adam Mølgårdsvej 547, Box 101 3953
Godthavn, Grønland. Selskabets formål er
at drive virksomhed med fiskeri og dermed
beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
i forening med et medlem af bestyrelsen el-
ler af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af den samlede besty-
relsen.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 11. juni 1986
ni
IrølLILEC
TIL VORE UDENBYS
KUNDER
HAR DU FÅET BRILLER HOS
OS. ELLER GENNEM OPTIK
KEREN PÅ SYGEHUSET I DIN
HJEMBY, ELLER HAR DU
SELV EN RECEPT.
SÅ RING TIL OS, OG VI KLA-
RER RESTEN PR. TELEFON.
/#T\
i is« yi »i»
nuummi isaruaarniarfik
godthåb brillecenter
maanna pilersinneqalersup, sania-
tigut Greenlands Contractors-imi
makku ingerlatseqataapput:
Dansk Entreprenørselskab Chri-
stiani og Nielsen A/S, Højgaard og
Schultz A/S, A. Jespersen og Søn
A/S, Kampmann, Kierulff og Sa-
xild A/S, Monberg og Thorsen kii-
salu Saabye og Lerche A/S.
Sullitassatut isumaqatiginnissu-
teqarfigineqartoq tassa amerikami-
ut sakkuttuut timmisartortartoqar-
fiat U.S. Airforce, ukiumilu siul-
liinnarmi suliassat 350 mio. kr-it
missiliorlugit naleqartussaapput.
Ukiuni tulliuttuni sisamani su-
liassat akii iluarsineqartassapput
akit akissarsiallu ineriartornerat
naapertorlugu.
Sulisartut kalaallit
Tusagassiorfitsigut nalunaarummi
taaneqarpoq Namminersornerullu-
tik Oqartussat suliffiutaat ilaasor-
taatitaqassasoq Greenland Con-
tractorsip siulersuisuini ulluinnar-
nilu ingerlatsinerani. Tassungalu
tunngatillugu suliassat pingaarute-
qartut ilagissavaat kalaallit sulisar-
tut sakkutooqarfinni sulisuulersik-
kiartuaarneqarnissaat. Namminer-
sornerullutillu oqartussat suliffiu-
taannersut suliassaasa pingaarute-
qartut ilagissavaat sulisussanik
taakkuninnga qinersisarnissaq a-
torfinitsitsisarnissarlu.
Namminersornerullutik Oqar-
tussat suliffiutaata qallunaallu so-
qutigisaqaqatigiiffiisa suleqatigiin-
nerat soorunalimi tassaavoq Ka-
laallit Nunaanni namminersorne-
rullutik oqartussanik suleqateqar-
nerup ingerlateqqinneqarnera, ta-
mannalu pilersimavoq suliffeqar-
fik ilaatigut namminersornerullu-
tik oqartussanit pigineqartoq Isco
1984-85-imi Jameson Landimi suli-
lernermut atatillugu DAC/Isco-
konsortie-mi suleqataalermalli.
nat-stop
Nærmest
Københavns
Lufthavn
Fra den 15. april
Enk.vær. kr. 270,-
Dobb.vær. kr. 425,-
Incl. morgenkomplet
betjening og moms.
hotel
Flyverbo
Bekvem overnatning
før og efter
flyrejsen
Alleen 73 ■ 2770 Kastrup
(01)50 21 23
Det blev selskabet Greenland Con-
tractors I/S, der i konkurrence med
yderligere to koncerner fik service-
kontrakterne på de amerikanske
baser i Pituffik og Kangerlussuaq
for de kommende fem år. Hjemme-
styret er med i Greenland Contrac-
tors I/S, og dermed er det nu også
sikret, at der kan — og skal ansæt-
tes grønlandsk arbejdskraft på de
to baser.
Foruden det allerede nævnte
hjemmestyreejede selskab, der er
under stiftelse, består Greenland
Contractors af følgende virksom-
heder:
Dansk Entreprenørselskab Chri-
stiani og Nielsen A/S, Højgaard og
Schultz A/S, A. Jespersen og Søn
A/S, Kampmann, Kierulff og Sa-
xild A/S, Monberg og Thorsen A/S
samt Saabye og Lerche A/S.
Der er tale om kontrakter afslut-
tet med det amerikanske luftvåben,
U.S. Air Force, og alene for det før-
ste års vedkommende er værdien af
kontrakterne på omkring 350 mil-
Nyt fra KNI
Planlægningskonsulent Anne-Ma-
rie Eriksen er pr. 1. april 1986 ansat
ved Dataafdelingen i København,
og fra samme dato er assistent Lis
Kronborg ansat ved Forsynings-
virksomheden i København.
I Aalborg er teknisk medarbejder
Jan Christensen blevet ansat i Rede-
riafdelingen og assistent Ulla Sø-
rensen er blevet ansat i Trafikvirk-
somheden, mens maskinmester
p.p. Bent Christensen er fratrådt
Rederiafdelingen pr. 31. marts i år.
Grønland
Pr. 1. marts er kontormedhjælper
Inger Poulsen blevet ansat i Ka-
ngerlussuaq, EFG-praktikant
Kathrine Brodersen i Narsaq, EFG-
praktikant Petrus Silassen i Nar-
lioner kroner.
For de øvrige fire års vedkom-
mende reguleres prisen i henhold til
pris- og lønudviklingen.
Grønlands arbejdskraft
I en pressemeddelelse hedder det, at
det hjemmestyreejede selskab vil
blive repræsenteret i såvel bestyrel-
sen som den daglige ledelse for
Greenland Contractors. En væ-
sentlig opgave i denne forbindelse
bliver en gradvis indførelse af grøn-
landsk arbejdskraft på baserne.
Specielt skal hjemmestyreselska-
bets repræsentanter deltage i ud-
vælgelsen og ansættelsen af denne
arbejdskraft.
Samarbejdet mellem hjemmesty-
reselskabet og de danske interessen-
ter er en naturlig videreførelse af
det samarbejde med Grønlands
hjemmestyre, som blev indledt via
det delvist hjemmestyre-ejede sel-
skab Isco i DAC/Isco-konsortiet,
der opererede i Jameson Land. i
1984-85.
saq. Assistent Ane Margrethe Ol-
svig er pr. 15. marts blevet ansat i I-
lulissat, mens havneforvalterassi-
stent Adam Lyberth er blevet ansat
i Maniitsoq pr. 18. marts, og EFG-
praktikant Ulorna Petersen også er
blevet ansat i Maniitsoq pr. 25.
marts.
Fra 1. april er handelsassistent
p.p. Jørgen Holstener Larsen ble-
vet ansat i Sisimiut, assistent Jo-
hanne Danielsen i Uummannaq, re-
ceptionsassistent Helga Wendt i
Kangerlussuaq, assistent Sisso Qu-
jaukitsoq i Qaanaaq og EFG-prak-
tikant Marianne Løvstrøm i Uum-
mannaq.
Assistent Inge Spangler er fra 3.
april blevet ansat i Nuuk, og havne-
forvalter Jørgen Fossheim er fra fra
15. april ansat samme sted.