Atuagagdliutit - 12.11.1986, Qupperneq 18
18
ATUAGAGDLIUTIT/GRØNLANDSPOSTEN
NR. 461986
Officielt
Under 8. oktober 1986 er der i Aktie-
selskabs-Registeret, Afdelingen for An-
partsselskaber optaget følgende nye sel-
skab:
»AASIAAT SKIBS- & VVS-SERVICE
ApS«. Adresse: Fjeldvej 40, 3950 Ege-
desminde. Stiftelsesdato: 30. april 1986.
Kapital: Kr. 30.000,00. Indbetalingsmåde:
i værdier kr. 30.000,00 til kurs 100,0. Stif-
tere: Direktør Jost Peter steinbacher,
Fjeldvej 40, 3950 Egedesminde. Bestyrel-
se: Revisor Svend Aage Foldø, Aqqulluk
19, 3950 Egedesminde, Rørlægger Niels
Jørgen Skov, Rybevej 32, 3950 Egedesm-
inde og nævnte Direktør Jost Peter Stein-
bacher. Direktion: Nævnte Direktør Jost
peter Steinbacher. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Revisor: Søren Kello
Gram, Jørgen Sverdrupsvej 34, 3952 Ja-
kobshavn. Første regnskabsår: 1. maj 1986
- 30. april 1987. Regnskabsår: 1. maj - 30.
arpil. Selskabets formål er at drive handel,
håndværk og industri samt anden dermed
i forbindelse stående virksomhed.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 30. oktober 1986
Officielt
Under 2. oktober 1986 er der i
Aktieselskabs-Registeret optaget følgende
ændringer vedrørende: »Greenex A/S« af
Umanak:
Bestyrelsens formand Esben Dragsted,
samt Poul Hansen, Maurice Andrew Mad-
ley er udtrådt af, og direktør Rolf Rune
Roland Widmark (formand), Kulien, S-
936 00 Boliden, Sverige, direktør Bengt
Gustaf Sigurd Lofkvist, Kulien 1, S-93600
Boliden, Sverige, direktør Christer Bruno
Wallstén, Båltvågen 34, S-191 43 Sollentu-
na, Sverige er indtrådt i bestyrelsen. Sarah
Isabel Hampton, Mikael Lunøe, Gabriel
Rohde er fratrådt som bestyrelsessuplean-
ter. Den Goran Kuliman, Anne-Grethe
Laursen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Eneprokura er meddelt: Lars Krister Alm,
Raymond Bruun. Interessentskabet Revi-
sorgruppen er fratrådt som, og Centralan-
stalten for Revision, Landemærket 25,
1119 København K. er valgt til selskabets
revisor. Vedtægter ændret: 15. juli 1986
Slettet binavn: »A/S COMINCO (Gree-
nex A/S)«.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 30. oktober 1986.
Officielt
Under 3. oktober 1986 er der i Aktiesel-
skabsregisteret, Afdelingen for Anparts-
selskaber optaget følgende ændringer ved-
rørende: »NOTA BENE HANDEL &
UDLEJNING ApS« af Godthåb:
Arne Amsirup Nielsen, Sipisaq Kujalleq
1, 3900 Godthåb, Grønland er indtrådt i
direktionen.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 30. oktober 1986.
Officielt
Under 7. oktober 1986 er der i Aktie-
selskabs-Registeret optaget følgende nye
selskab:
»SØREN AAS HOLDING A/S«. Adres-
se: Samuel Kleinschmidtsvej 9, 3900
Nuuk, Grønland. Stiftelsesdato: 1. juni
1986. Kapital: kr. 100.000,00. Ingbeta-
lingsmåde: Kontant kr. 100.000,00 til kurs
100,0. Stiftere: Direktør Søren Johannes
Aas, Østergade 21,3700 Rønne, Lis Aas,
Østergede 21,3700 Rønne, Direktør Hans
Detlef Wilhelm Wegner, Ganløsevej 36,
3520 Farum. Bestyrelse: Nævnte Direktør
Søren Johannes Aas (formand), Direktør
Hans Detlef Wilhelm Wegner, Advokat
Torben Koch, Rosenborggade 198, 1130
København K. Selskabet tegnes af besty-
relsens formand alene eller af to medlem-
mer af bestyrelsen i forening. Revisor:
Schøbel & Marholt, Samuel Kleinschimdt-
svej 11,3900 dNuk. Første regskabsår: 1.
juni 1986-31. december 1986. Regnskab-
sår: 1. januar - 31. december. Selskabets
formål er at drive og eller investere i
handels- og håndværksvirksomhed, ejen-
domsvirksomhed og dertil knyttet admini-
stration samt leasing- og konsulentvirk-
somhed.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 30. oktober 1986
Officielt
Under 23. september 1986 er der i Aktie-
selskabs-Registeret, optaget følgende nye
selskab:
»GRØNLANDS-AGENTEN A/S, NA-
NORTAL1K«. Adresse: Postboks 13,
3922 Nanortalik. Stiftelsesdato: 23. nov-
ember 1985. Seneste vedtægtsdato: l.juli
1986 Kapital: kr. 300.000,00. Kapitalen er
opdelt i klasser: A-aktier kr. 200.00,00 B-
aktierkr. 100.000,00. Indbetalingsmåde:
kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0. Stif-
tere: Købmand Poul Erik Kjær, Poul Han-
sensvej 2,3951 Qasigannguit, Købmand Ib
Regnar Overballe, Nyvej 665, 3961 Uum-
mannaq, Købmand Knud Pedersen, Mar-
ralingvag, 3952 llulissat. Bestyrelsen: Køb-
mand Poul Erik Kjær, Poul Hansensvej 2,
3951 Qasigannguit, Købmand Ib Regnar
Overballe, Nyvej 665, 3961 Uummannaq,
Købmand Knud Pedersen, Marralingvag
2, 3952 llulissat, Direktør Conny Peder-
sen, Annexgårdsvej 10 A, 2610 Rødovre.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-
relsen i forening. Revisor: Revisionsfirma-
et I/S, Skindergade 45, 1019 København
K. Første regnskabsår: 23 november 1985
- 30. juni 1986. Regnskabsår: 1. juli - 30.
juni. Formål: Selskabets formål er at drive
handel, fabrikation, agentur og dermed
beslægtet virksomhed.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 30. oktober 1986
Officielt
De! meddeles herved, i henhold til Aktie-
selskabslovens § 158 og Anpartsselskabs-
lovens § 128, at følgende selskaber med
hjemsted i Grønland har indsendt årsregn-
skaber til Aktieselskabs-Registeret:
A/S 66.290 EM Z SVITZERS BJERG-
NINGSENTREPRISE GRØNLAND
1985 • A/S 66.897 PALIA AF23.12.1982.
A/S LIKV • A/S 67.927 PAL1C A/S
LIKV • A/S 67.928 PALIB A/S LIKV •
A/S 109.121 EJENDOMSAKTIESEL-
SKABET AF 24.10.1985 85/85 • APS
4.229 GRØNLANDS VVS OG ELIN-
STALLATION APS 83/84 • APS 21.565
GODTHÅB RENGØRINGSSELSKAB
APS 1985 • APS 24.800 SIKUVAK
TRAWL NUUK APS 1985 • APS 29.719
REDERIANPARTSSELSKABET AF
20.9.1978 1985 • APS 36.415 HOTEL
QORQUT AF 1980 APS 1984 • APS
36.415 . 1985 • APS 41.196 GODT-
HÅB TURISTSERVICE APS 1984* APS
41.196-— 1985* APS 46.780 ASX 1773
APS 1985 • APS 48.618 SUKKERTOP-
PEN RØR APS 84/85 • APS 48.620 ASX
2028 APS 84/85 • APS 50.656 NUUK
OFFSET APS 1985 • APS 54.300 ILU-
LISSAT AUTO APS 1984 • APS 63.019
AASIAAT VIDEOSERVICE APS 1985 •
APS 100.016 NUUK SKIBS OG REGN-
SKABSSERVICE APS 84/85.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 30. oktober 1986.
Folketingip
ataatsimiititaliaani
ministereqarfimmilu
ulapaartut
KØBENHAVN (AG) GTO-p illo-
qarnerullu 1987-imi ukiortaamiit
namminersornerullutik oqartussa-
nit tiguneqarnissaat aqqutissiuun-
niarlugu Kalaallit Nunaannut mini-
steri Tom Høyemip inatsisissatut
siunnersuutai pingasut siullermee-
rutaasumik oqaluuserineqareerma-
ta Kalaallit Nunaanni inatsisissat
pillugit Folketingip ataatsimiititali-
aani, Grønlandsudvalgimik taane-
qartartumi, ulapputtunnguanngor-
put, Tom Høyemilu arlalinnik a-
peqquteqarfigisimavaat.
Apeqqutit tamakkua ilaat arlallit
akissuteqarfigineqareerput, ilaalli
aatsaat akineqarumaarput ministe-
rip ataatsimiititaliaq qanittukkut a-
taatsimeeqatigilerpagu.
Kalaallit Nunaanni Namminer-
sornerullutik Oqartussanut Kalaal-
lit Nunaannilu kommuninut ataat-
simoortumik tapiissutaasartut pil-
lugit inatsisip allanngortinneqar-
nissaanut siunnersuummut atatillu-
gu ataatsimiititaliap ministeri o-
qaaseqaateqaqqusimavaa nammi-
nersornerullutik oqartussat 1987-
imi aningaasanut inatsisissaannut
atatillugu naalakkersuisut nassui-
aasiarisimasaannut tunngasumik.
Nassuiaasiaq naalakkersuisuni i-
laasortat Hans-Pavia Rosingip Aq-
qaluk Lyngellu qanittukkut ataatsi-
miititaliamik ataatsimeeqateqar-
nerminni saqqummiuppaat.
Ministerilu aamma qinnuvigine-
qarsimavoq illoqarnermut tunnga-
sut namminersornerullutik oqar-
tussanit tiguneqarnissaat pillugu
nassuiaasiaq oqaaseqarfigeqqullu-
gu, taamatullu aamma qinnuvigi-
neqarsimavoq illoqarnermut tu-
ngasut Namminersornerullutik O-
qartussanit tiguneqarnissaanni a-
jornartorsiutaasut oqaloqatigin-
nissutigisimasani pillugit nassuiaa-
teqaqqullugu.
Grønlandsudvalgillu aamma mi-
nisterimut nassuiaatigeqqusima-
vai, Kalaallit Nunaanni Namminer-
sornerullutik Oqartussat erngup
nukinga atorlugu innaallagissiorfi-
liorniarnerminni naalakkersuisut
tunngaanniit aningaasatigut qanoq
akuersaarneqarsimatiginera pillu-
gu.
Nordiske politikere
mødtes i Danmark
KØBENHAVN (AG) Nordisk
Råds parlamentarikere fra_ Dan-
mark, Færøerne, Finland, Åland,
Island, Norge og Sverige har netop
været samlet i Helsingør for at gøre
status over det nordiske samarbej-
de og forberede Nordisk Råds sessi-
on i Helsingfors i februar næste år.
Når de grønlandske medlemmer af
Nordisk Råd ikke deltog i mødet,
der sluttede i dag, skyldes det den i-
gangværende efterårssamling i
landstinget.
Under mødet i Helsingør havde
parlamentarikerne også lejlighed til
at mødes med de nordiske samar-
bejdsministre og en række fagmini-
stre for at diskutere nordiske
spørgsmål.
Sovjetimi nannut
kisinnialerpaat
Sovjetimi nutaarsiassaqartitsivik
APN nalunaarpoq nannut sovjetip
nunataaniittut tamarmik aappaagu
kisinneqassasut. Nannut nungut-
saaliorneqarnissaat aatsaat 30-ik-
uni Sovjetunionimi sulissutigineqa-
lersimavoq, taamanimiillu pisassat
killilersorneqalersimapput. Nan-
nullu Sovjetunionimi piniaqqusaa-
junnaavipput 1956-imi.
1974-imi Sovjetunionen, Cana-
da, Norge Danmarkilu isumaqati-
giissuteqarput nannut silarsuarnu
tamarmi eqqis'sisimatitaalernissaat
pillugu. Norge-mi Sovjetunionirn1'
lu nannut piniaqqusaanngilluu1'
narput, Kalaallit Nunaannili, Ca-
nadami Alaskamilu nunaqavissut
killilinnik pisaqarsinnaatitaappu1;
— Nannut ukiumut 150-it missing'
Kalaallit Nunaanni pisarineqartar-
put, Canada-milu 700-it missingi.
russit nutaarsiassaqartitsiviat al-
lappoq.
Nutaarsiassaqartitsivik nalu-
naarpoq paasisimasaqarluartut ih'
magigaat nannut maanna 25.000-«
sinnerlugit amerlassuseqalersirnas-
sasut. — Taamaappat 50-ikkut qi'
teqqunneranni amerlassuserisa-
minniit tallimariaammik amerlas-
suseqalersimassapput. Allaallu ih'
simatuut tungaanniit isumaqarto-
qalersimavoq nannut amerlassusis-
savimmissut amerlassuseqalersi-
mallutik allaat nungutaaqqajaasu-
tut oqaatigineqarsinnaajunnaarsi-
massasut.
Grønlandsflymi
direktørinngortussaq
Grønlandsfly 1987-imi ukiortaa-
miit allamik direktøreqalissaaq-
Manna tikillugu direktøriusoq
Claes Piper kingoraarlugu direktø-
rinngussaaq 41-inik ukiulik Jan K.
Rasmussen.
Jan K. Rasmussen ØK-mi niuer-
nermik ilinniarsimasuuvoq, siuller-
millu SAS-ip atortussarsiniartarfi-
ani atorfeqarsimagaluarsinnarluni
kingorna aamma Conair-imi ki-
ngusinnerusukkullu Spies-ikkunni
atorfeqarsimalluni. 1977-imiit
1983-imut Gfeenexip pilersugaane-
ranut pisortaasimavoq. 1983-irW
Greeneximi pisortamut tullinngor-
simasinnarluni siorna pisortavin-
ngortinneqarpoq.
Jan K. Rasmussen Claes Piperilu
decemberimiilli suleqatigiilissap-
put atorfimminik tigusinissaa oqili-
sarniarlugu.
Ajoqusersimasin-
naasut pillugit
apeqquteqaat
Timmisartorsuup B-52-ip 1968-imi
Thule Air Basep eqqaanut nakkar-
simanera pillugu folketingimi ilaa-
sortap Kaj Poulsenip (S) sulianut
ministeri Henning Dyremose ima-
tut apeqquteqarfigaa:
»Qinngornernik ulorianartunik
Thulemi eqqugaasimasinnaasut
misissorneqarnerat pillugu ministe-
ri nassuiaateqarsinnaanerluni?«
Apeqquteqaamminut tunngavi-
lersuummi Kaj Poulsen ilaatigut
ima oqarpoq: ' Timmisartorsuup
1968-imi nakkarnerata kingornati-
gut qallujiaat 100-it missingisa sa-
leeqataasimasut misissorneqarne-
rat pillugu paasiniaaninni Sund-
hedsstyrelsimiit akineqarpunga, ta-
ntanna »arbejdsmidicinske klinik«-
ini taaneqartuni ingerlanneqartoq.
Taamaattumik paaserusukkalu-
arpara klinik-it tamakkua qanoq it-
tunik atortuuteqarnersut.
føB&VN
Tilbudet gælder for samtlige byer på Vestkysten.
Igen i år har GRØNLANDS REJSEBUREAU fornøjel-
sen at tilbyde Dem en uges ophold i Danmark til en sær-
lig tilbudspris.
Eks.:
fra:
NUUK/GODTHÅB
5.800,-
KUN
Ring til GRØNLANDS REJSEBUREAU
og få vores program.
KALAALLIT NUNAANNI ANGALATITSIVIK
GRØNLANDS REJSEBUREAU
GREENLAND TRAVEL
Ttf. Nr.: 2 12 05
Skibshavnsvej 31 • Box 330 • DK - 3900 Nuuk