Árbók Nemendasambands Samvinnuskólans - 01.06.1983, Side 85
bifreiða, og sinnt ýmsu fleiru. Sat í bæjar-
stjórn Keflavíkur 1946—54 og verið í ýms-
um nefndum á vegum bæjarins. Formaður
stéttarfélags stöðvarstjóra 1943—73, for-
maður Landeigendafélags Járngerðarstaða
og Hópstorfu í Grindavík frá 1976. End-
urskoðandi Kf. Suðurnesja frá stofnun þess
1944. Ritari Krabbameinsfélags Keflavíkur
frá 1957. Sinnt ábyrgðarstörfum fyrir
skátahreyfinguna og Rotary. Starfað að
málefnum templara í 40 ár og tekið þátt
í fjölmörgum öðrum félögum. Hefur ritað
greinar í dagblöð. Verið í ritstjórn tíma-
ritsins Faxa af og til í 40 ár og ritstjóri
þess frá 1978.
Kjartan Friðbjarnarson. Sat SVS 1937—38.
F. 23. 11. 1919 á Siglufirði og uppalinn
þar. For.: Friðbjörn Níelsson, f. 17. 1. 1887
að Hallanda á Svalbarðsströnd, kaupmað-
ur og síðar bæjargjaldkeri á Siglufirði, d.
13. 10. 1952, og Sigríður Stefánsdóttir, f.
21. 6. 1895 að Krakavöllum í Fjótum, hús-
móðir á Siglufirði. Maki I: Anna Jónsdótt-
ir, f. 30. 8. 1919, látin. Maki II 4. 11. 1959:
Alida Jónsdóttir, f. 22. 12. 1924 á Isafirði,
húsmóðir. Börn, með maka I: Daníel, f.
12. 1. 1940, Alda, f. 27. 7. 1942, Edda, f.
5. 8. 1945. Með maka II: Ómar, f. 22. 8.
1946, Súsanna, f. 18. 11. 1949, Kjartan, f.
26. 4. 1957, Sigríður, f. 14.4.1959. - Stund-
aði nám við Gagnfræðaskóla Siglufjarðar.
Er nú við nám í endurskoðun. Rak verslun
og heildverslun á Siglufirði 1940—47.
Fluttist þá til Danmerkur og Færeyja og
rak þar heildverslun. Rak heildverslun í
s
81