Árbók Háskóla Íslands - 01.01.1989, Blaðsíða 90
88
Árbók Háskóla íslands
sem aðalgrein. Ph.D.-próf á sviði reglunartækni
við sama skóla 1987. Aðstoðarkennari við Ohio
State University samhliða námi 1981-1986.
Sérfræðingurhjá Verkfræðistofnun Háskóla ís-
lands 1987-1988.
Lét af embætti
31.12.1986 var GeirA. Gunnlaugssyni, pró-
fessor f vélaverkfræði, veitt lausn ffá embætti,
en hann hafði þá verið í launalausu leyfi frá
1. 5. 1983. Geir var skipaður prófessor 1. 12
1975. Skipaður dósent 1. 8. 1975, settur 1. 8.
1974.
Frá 1. 1. 1984 voru Pétur K. Maack, lic.
techn., og Þorgeir Pálsson, Ph.D., settir í
embætti Geirs til skiptis. Gegndi Pétur því 1.
1.-31.12.1984 og 1.4.-30. 9.1986 en Þorgeir
1. 1. 1985-31. 3. 1986 og 1. 10.-31. 12.1986.
Framgangur í starfi
Samkvæmt heimild í 2. grein laga nr. 8/1985,
um breytingar á lögum nr. 77/1979 um Háskóla
íslands, hafa eftirtaldir fastir kennarar verk-
fræðideildar hlotið stöðuhækkun samkvæmt
framgangskerfi háskólakennara:
1.12.1986 var Pétur K. Maack skipaður pró-
fessor f rekstrarffæðigreinum í vélaverkfræði-
skor. Pétur varskipaðurdósent 1.8.1976, settur
1. 8. 1975. Pétur var settur prófessor (í stöðu
GAG) á árunum 1984 og 1986, sjá hér að fram-
an.
1. 2. 1987 var Þorgeir Pálsson skipaður
prófessor í vélaverkffæði. Skipaður dósent 1.
5. 1976. Þorgeir var settur prófessor (í stöðu
GAG) á árunum 1985-86, sjá hér að framan.
1.6.1988 var Sigfús Björnsson skipaður pró-
fessor í rafmagnsverkfræði. Skipaður dósent 1.
1.1977, settur 1. 1.1976.
Settir kennarar
Setning GuÖmundar R. Jónssonar, cand.
polyt., og Odds B. Björnssonar, Ph.D., f 50%
hlutastöður dósenta í vélaverkfræðiskor (stöð-
ur PKM og ÞP) var framlengd nokkrum sinnum
(fyrst settir 1. 1. 1984), síðast til 30. 6. 1986.
Frá 1. 7. 1986 til 30. 6. 1988 var Guðmund-
ur hins vegar settur f fulla dósentsstöðu (ónýtt
dósentsstaða Gylfa Ámasonar).
Setning Gests Ólafssonar, dipl. arch., og
Hilmars Sigurðssonar, cand. polyt., í hluta-
dósentsstöður (37%) í byggingarverkffæðiskor
(fyrst settir f sept. 1985) var framlengd nokkr-
um sinnum, síðast til 31. maí 1988.
1. 7. 1986 var Magnús Þór Jónsson verk-
fræðingur (f. 12. 3. 1957) settur dósent í véla-
verkfræði til 31.12.1986 (stöður PKM og ÞP).
Setning Magnúsar framlengd ffá 1. 1. 1987 til
31. 12 1987 (ónýtt prófessorsstaða GAG).
1. 9. 1986 voru Asmundur Eiríksson raf-
magnsverkfræðingur (f. 6. 10. 1959) og Vil-
hjálmur Sm. Þorvaldsson rafmagnsverkfræð-
ingur (f. 10. 5. 1961) settir hvor um sig í hálfa
tímabundna lektorsstöðu í rafmagnsverkfræði í
eitt ár. Setningin ffamlengd til 31. 12.1987.
1.1.1988 var Guðrún Rögnvaldsdóttir, Dipl.
Ing., sett f tímabundna lektorsstöðu f rafmagns-
verkfræði til tveggja ára. Guðrún er fædd 5. 6.
1958. Tók lokapróf í rafmagnsverkfræði við
Háskóla íslands 1983. Lauk Dipl. Ing.-prófi í
rafmagnsverkfræði frá háskólanum í Karlsruhe
árið 1986 með merkjafræði sem sérsvið. Starf-
aði hjá Rarik og Upplýsinga- og merkjafræði-
stofu Verkfræðistofnunar að loknu námi.
1. 6. 1988 var Trausti Valsson, Ph.D. (f. 7.1.
1946), settur f 37% hlutastöðu dósents í bygg-
ingarverkfræði (prófessorsstaða Einars B. Páls-
sonar er nýtt var um skeið með setningu GÓ og
HS, sjá hér að framan) til 23. janúar 1989 að
telja. Setning Trausta var endumýjuð frá 1. júlí
1989-23. jan. 1990.
1. 7. 1988 var Sigurður Brynjólfsson, Ph.D.,
settur dósent í vélaverkfræði til tveggja ára, en
síðan var honum að eigin ósk veitt launalaust
leyfi frá störfum fyrra árið. Tók hann því ekki
við stöðunni fyrr en 1. júlí 1989. Sigurður er
fæddur 30. 5. 1957. Hann tók lokapróf í verk-
fræði við Háskóla íslands 1981. Lauk M.S.-
prófi f vélaverkfræði með varmafræði sem að-
algrein við Oregon State University 1984 og
Ph.D.-prófi frá sama háskóla 1987 með aflfræði
og burðarþolsffæði sem aðalgrein. Stundaði
rannsóknarstörf við Stokkhólmsháskóla 1987-
1989.