Atuagagdliutit - 20.06.1995, Side 14
14
Nr. 47 • 1995
GRØNLANDSPOSTEN
*
OFFICIELT
REG.NR. A/S220684. NAVN: SISIMIUT TURISMESELSKAB A/S. ADRES-
SE: Jukkorsuup Aqq 6, 3911 Sisimiut. Kommune: Sisimiut. Stiftelsesdato:
16.05.1994. Seneste vedtægtsdato: 16.05.1994. Kapital: kr. 350.000,00. Kapita-
len er opdelt i klasser: A kr. 50.000,00, B kr. 50.000,00, C kr. 150.000,00, D kr.
100.000,00. Indbetalingsmåde: kontant kr. 230.000,00 til kurs 100,00, i værdier
kr. 120.000,00 til kurs 100,00. Stiftere: REG.NR. A/S203075 GREENLAND
TOURISM A/S, Hans Egedesvej 29, postboks 1552, 3900 Nuuk, REG.NR.
A/S60106 HOTEL SISIMIUT A/S, Hovedvejen 86, postboks 70, 3911 Sisimiut,
REG.NR. ApS 183512 POLAR REJSER ApS, AQQUSINERSUAQ 24, postboks
329, 3911 Sisimiut, REG.NR. ApS213045 POLARSTAR ApS, Mukkup Aqqus-
ema 10, 3911 Sisimiut, Sisimiut Kommune, postboks 1014, 3911 Sisimiut, Sisi-
miut Arbejdsgiverforening, postboks 296, 3911 Sisimiut, Niuertut Peqatigiit/
Handelsstandsforeningen, postboks 389, 3911 Sisimiut, Sømandshjemmet, post-
boks 1015, 3911 Sisimiut, Sisimiut Turistforening, postboks 65, 3911 Sisimiut,
Knud Rasmussen Højskole, postboks 1008, 3911 Sisimiut, Qimugseq, postboks
79, 3911 Sisimiut, Qajaq, postboks 264, 3911 Sisimiut, Kni Service A/S, Vand-
søvej 10, 3900 Nuuk. Bestyrelse: Trafikchef Søren Grønhøj Andersen, (valgt af
C-aktionærer), Avalequt 4, 3905 Nuussuaq. (Suppleant: Ken Busk, Odensegade
16 B, 2. th., 2100 København 0), Direktør Kim Folmann Jørgensen, (valgt af B-
aktionærer), Eqalugalinnguit 74B, 3905 Nuussuaq. (Suppleant: Johanne Lund
Eriksen, Søndre Strømfjord, 3910 Kangerlussuaq), Stationsleder Poul Erik
Kreutzmann, (valgt af D-aktionærer), Berthelsenip Aqq 19, 3911 Sisimiut. (Sup-
pleant: Elias Gustav Julunguak Larsen, Jaakunnguup Aqq 6, 3911 Sisimiut),
Direktør Jørgen Mylliin Lings, (valgt af C-aktionærer), Qivittoqarfik 13, 3911
Sisimiut. (Suppleant: Andreas Andreasen, Frederiks IX S Plads 5, 3911 Sisimi-
ut), Inspektør Bjarne Adelsteen Ljungdahl, (valgt af D-aktionærer), Jaakunnguup
Aqq 19, 3911 Sisimiut. (Suppleant: Elektriker Hans Peter Loke Kununguak
Kreutzmann, Makkorsip Aqqusema B 1223, 3911 Sisimiut), Borgmester Simon
Sakarias Elias Olsen, (valgt af A-aktionærer), Aqqaluartaap Aqq 6, 3911 Sisimi-
ut. (Suppleant: Hermann Leif Josef David Berthelsen, Bolethep Aqq 12, 3911
Sisimiut), Ingeniør Jens Frederik Edvard Zeeb, (valgt af C-aktionærer), Tat-
toqeqarfik 6, 3911 Sisimiut. (Suppleant: Ejendomsmægler Jan Eliot Sort Jensen,
Mukkup Aqqusema 10, 3911 Sisimiut). Direktion: Inspektør Bjarne Adelsteen
Ljungdahl, Jaakunnguup Aqq 19, 3911 Sisimiut. Selskabet tegnes af en direktør
i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af 2 medlemmer af bestyrelsen. Revi-
sion: Reg.revisor Birgit Sørensen Høgh, c/o Sisimiut Revision, Kaalerqap Aqqu-
sema 21, postboks 340, 3911 Sisimiut. Første regnskabsår: 16.05.1994 -
31.12.1994. Regnskabsår: 01.01 - 31.12. - Registreret 14.03.1995.
REG.NR. ApS220507. NAVN: MALERFIRMAET KILIME ApS. ADRESSE:
Nigerleq 54, postboks 7013, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Stiftelsesdato:
15.12.1994. Seneste vedtægtsdato: 15.12.1994. Kapital: kr. 100.000,00. Indbeta-
lingsmåde: kontant kr. 100.000,00 til kurs 100,00. Stifter: Gitte Margrethe Møl-
ler, Nunngarut 14, 201., 3905 Nuussuaq. Direktion: Gitte Margrethe Møller,
Nunngarut 14, 201., 3905 Nuussuaq. Selskabet tegnes af direktøren. Revision:
Revisor Kristian Smedegaard Andersen, Sanavej 21,3. cd., postboks 763, 3900
Nuuk. Første regnskabsår: 15.12.1994 - 31.12.1995. Regnskabsår: 01.01 - 31.12.
- Registreret 06.03.1995.
REG.NR. ApS220884. NAVN: UJARAK MINERALS ApS. ADRESSE: Lyng-
by-Taarbækvej 20, 23. b6., 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Stiftelsesdato:
31.01.1995. Seneste vedtægtsdato: 31.01.1995. Kapital: kr. 200.000,00. Indbeta-
lingsmåde: kontant kr. 200.000,00 til kurs 100,00. Stiftere: Cand.Scient Ole Chri-
stian Anthon Christiansen, Lyngby-Taarbækvej 20, 23. b6., 3900 Nuuk, Jette
Larsen, Lyngby-Taarbækvej 20, 23. b6., 3900 Nuuk. Direktion: Cand.Scient Ole
Christian Anthon Christiansen, Lyngby-Taarbækvej 20, 23. b6., 3900 Nuuk. Sel-
skabet tegnes af direktøren. Revision: Reg. revisor Per Abeisen, c/o Revisions-
firmaet A. Revision, Aqqusinersuaq 34A, postboks 816, 3900 Nuuk. Første regn-
skabsår: 31.01.1995 - 31.03.1996. Regnskabsår: 01.04 - 31.03. - Registreret
27.03.1995.
REG.NR. A/S56602. NAVN: RESTAURANT NANOK GRØNLAND A/S.
ADRESSE: postboks 156, 3920 Qaqortoq. Kommune: Qaqortoq. Vedtægter
ændret: 06.03.1995. Kapitalforhøjelse: kr. 210.000,00 indbetalt ved overførte
reserver / overskud, kurs 100,00. Kapitalnedsættelse besluttet 06.03.1995 med
udbetaling til aktionærer kr. 10.000,00 til kurs 8.000,00. Kapitalen udgør heref-
ter kr. 510.000,00. - Registreret 20.03.1995.
REG.NR. A/S 105043. NAVN: PLATINOVA A/S. ADRESSE: Eqalugalinnguit
48A, postboks 1601, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
14.03.1995. Kapitalforhøjelse: kr. 25,00 indbetalt i værdier, kurs 126.255,00,
Klasser: ALM kr. 25,00. Kapitalen udgør herefter kr. 486.471,92. Kapitalen er
opdelt i klasser: ALM kr. 174.882,44, Nom.stem.aktier kr. 311.589,48. - Regi-
streret 20.03.1995.
REG.NR. A/S 105043. NAVN: PLATINOVA A/S. ADRESSE: Eqalugalinnguit
48A, postboks 1601, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
16.03.1995. Kapitalforhøjelse: kr. 20.000,00 indbetalt kontant, kurs 126.563,00,
Klasser: ALM kr. 20.000,00. Kapitalen udgør herefter kr. 506.471,92. Kapitalen
er opdelt i klasser: ALM kr. 194.882,44, Nom.stem.aktier kr. 311.589,48. - Regi-
streret 28.03.1995.
REG.NR. A/S 153226. NAVN: K.L.E. BYGGERI NUUK A/S. ADRESSE:
Nukappialuk 2, postboks 240, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Revision: Indtrådt
i revisionen: KPMG C.Jespersen, Tinghusgade 2, 9400 Nørresundby. - Registre-
ret 09.03.1995.
REG.NR. A/S 163642. NAVN: ARCTIC IMPORT GRØNLAND A/S. ADRES-
SE: postboks 580, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret: 24.01.1995.
Nyt navn: NORTHERN ATLANTIC FINANCE A/S. - Registreret 29.03.1995.
REG.NR. A/S 176278. NAVN: K.N. IMPORT NUUK A/S. ADRESSE: postboks
649, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Gitte
Lindberg. Indtrådt i bestyrelsen: Stefan Hviid, Kigutaamat 38, 3900 Nuuk. -
Registreret 20.03.1995.
REG.NR. A/S 185517. NAVN: ARCTIC IMPORT NUUK A/S. ADRESSE:
Postbox.580, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret: 24.01.1995. Nyt
binavn: ARCTIC IMPORT GRØNLAND A/S (ARCTIC IMPORT NUUK A/S).
- Registreret 29.03.1995.
REG.NR. A/S 192134. NAVN: QAQORTUMIIT ATORTUT A/S. ADRESSE:
postboks 514, 3920 Qaqortoq. Kommune: Qaqortoq. Bestyrelse: Udtrådt af
bestyrelsen: Henrik Aqqalooraq Lund. Indtrådt i bestyrelsen: Direktør Isak Jakob
Karl Edvard Trolle, (formand), Vatikanbakken 0, 3920 Qaqortoq. - Registreret
20.03.1995.
REG.NR. A/S 197579. NAVN: AKTIESELSKABET AF DEN 6. DECEMBER
1990 I LIKVIDATION. ADRESSE: Hans Egedesvej 29, postboks 401, 3900
Nuuk. Kommune: Nuuk. Likvidation sluttet, og selskabet opløst. - Registreret
22.03.1995.
REG.NR. A/S203075. NAVN: GREENLAND TOURISM A/S. ADRESSE:
Hans Egedesvej 29, postboks 1552, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter
ændret: 02.02.1995. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Jørgen Bertelsen, Andrei
Fencker, Kristine Lyngbo, Søren Rom Poulsen. Indtrådt i bestyrelsen: Direktør
Ole Bjerregaard, Augo Lyngesvej 10, 3900 Nuuk, Marketingschef Otto Juhl
Nielsen, Bellisvej 31, 7100 Vejle, Larserak Niels Skifte, Kussangasoq 1, 3911
Sisimiut. - Registreret 22.03.1995.
REG.NR. A/S206082. NAVN: FALCONBRIDGE GREENLAND A/S.
ADRESSE: Eqalugalinnguit 48A, postboks 1601, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk.
Bestyrelse: Indtrådt i bestyrelsen: Direktør Dennis Rodney Prince, Suite 1200, 95
Wellington St. W, Toronto, Canada. - Registreret 31.03.1995.
REG.NR. A/S209527. NAVN: ROYAL ARCTIC LINE A/S. ADRESSE: Aqqu-
sinersuaq 52, postboks 1580, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Direktion: Udtrådt
af direktionen: Jan Cilius Nielsen. Indtrådt i direktionen: Adm. direktør Karsten
Stock Andresen, Kimmernat 61, 3905 Nuussuaq. - Registreret 13.03.1995.
REG.NR. A/S211415. NAVN: POLAR SEAFOOD TRAWL A/S. ADRESSE:
Kujallerpaat 1A, postboks 1616, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse: Udt-
rådt af bestyrelsen: Ole Horsfeldt, Laus Martin Rasmussen. Indtrådt i bestyrelsen:
Anders Jonas Brøns, Eqalugalinnguit 58, 3905 Nuussuaq, Hans Pavia Niels Ege-
de, Eqalugalinnguit 119, 3905 Nuussuaq, Helge Nielsen, Møllehusvej 11, 9380
Vestbjerg, Bent Norman Petersen, Uranosvej 22, 9210 Aalborg SØ, Jens Kristi-
an Friis Salling, Karl Thygesenip Aqq 6, Qeqertarsuaq, 3953 Qeqertarsuaq. -
Registreret 09.03.1995.
REG.NR. A/S213775. NAVN: A/S BOLIGSELSKABET INI. ADRESSE: c/o
Grønlands Hjemmestyre, Boligafdelingen, postboks 1037, 3900 Nuuk. Kommu-
ne: Nuuk. Vedtægter ændret: 20.03.1995. Ny adresse: postboks 1020, 3911 Sisi-
miut. Ny kommune: Sisimiut. - Registreret 27.03.1995.
REG.NR. A/S215824. NAVN: GRØNLANDS ERHVERVSUDVIKLINGS-
SELSKAB A/S. ADRESSE: c/o Royal Greenland A/S, Aalisartut Aqq 47, post-
boks 1073, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret: 18.01.1995. Nyt
navn: SULISA A/S. Nye binavne: KALAALLIT NUNAANNI INUUSSUTI-
SARSIORNERMUT SDIUARSAANIAQATIGIIFFIK A/S (SULISA A/S)
GRØNLANDS ERHVERVSUDVIKLINGSSELSKAB A/S (SULISA A/S)
GREENLAND BUSINESS DEVELOPMENT CORPORATION A/S (SULISA
A/S). - Registreret 10.03.1995.
REG.NR. A/S217483. NAVN: GODTHÅB SKIBS-EL & KØLETEKNIK A/S.
ADRESSE: postboks 429, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Kapitalnedsættelse
besluttet 26.05.1994 er gennemført 16.01.1995. Kapitalen udgør herefter kr.
300.000,00. - Registreret 07.03.1995.
REG.NR. ApS6564. NAVN: TRANSPORTANPARTSSELSKABET AF 19.
APRIL 1974. ADRESSE: postboks 93, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtæg-
ter ændret: 28.01.1995. Kapitalnedsættelse besluttet 19.09.1994 er gennemført
28.01.1995. Kapitalen udgør herefter kr. 80.000,00. - Registreret 10.03.1995.
REG.NR. ApS34580. NAVN: FYNS TOTAL SERVICE ApS UNDER
TVANGSOPLØSNING. ADRESSE: Marinevej 3, postboks 1021, 3900 Nuuk.
Kommune: Nuuk. Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens n86 sendt
til Grønlands Landsrets Skifteretsafdeling den 20.03.1995. - Registreret
20.03.1995.
REG.NR. ApS40194. NAVN: AUTOCOMPAGNIET QAQORTOQ ApS.
ADRESSE: Kilalap Aqq B 931, 3920 Qaqortoq. Kommune: Qaqortoq. Vedtæg-
ter ændret: 22.02.1995. Direktion: Udtrådt af direktionen: Ole Peter Kleist. Indt-
rådt i direktionen: Henrik Myrhøj Christensen, Olesvej 405, postboks 363, 3920
Qaqortoq. Revision: Udtrådt af revisionen: KG Jensen Revisionsaktieselska b.
Indtrådt i revisionen: DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVI-
SIONSAKTIESELSKAB, postboks 144, 3920 Qaqortoq. - Registreret
24.03.1995.
REG.NR. ApS47225. NAVN: TIKISSAK ApS UNDER KONKURS. ADRES-
SE: postboks 31, 3912 Maniitsoq. Kommune: Maniitsoq. Konkursdekret afsagt
24.02.1995 af Grønlands Landsrets Skifteretsafdeling. - Registreret 06.03.1995.
REG.NR. ApS47225. NAVN: TIKISSAK ApS UNDER KONKURS
(OPLØST). ADRESSE: postboks 31, 3912 Maniitsoq. Kommune: Maniitsoq.
Konkursbehandlingen afsluttet 24.02.1995, selskabet opløst. - Registreret
13.03.1995.
REG.NR. ApS50981. NAVN: NORDGLAS ILULISSAT ApS. ADRESSE: post-
boks 104, 3952 Ilulissat. Kommune: Ilulissat. Kapitalnedsættelse besluttet
18.08.1994 er gennemført 16.03.1995. Kapitalen udgør herefter kr. 80.000,00. -
Registreret 29.03.1995.
REG.NR. ApS55776. NAVN: USISAAT ApS. ADRESSE: Attartup Timaa
B2978, postboks 5070, 3905 Nuussuaq. Kommune: Nuuk. Ny adresse: Attartup
Timaa B2978, postboks 870, 3905 Nuussuaq. - Registreret 15.03.1995.
REG.NR. ApS58472. NAVN: RFL AF 24/12 1991 ApS UNDER TVANGSOP-
LØSNING. ADRESSE: Nukappialuk B 2590, 3905 Nuussuaq. Kommune: Nuuk.
Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens n86 sendt til Grønlands
Landsrets Skifteretsafdeling den 28.03.1995. - Registreret 28.03.1995.
REG.NR. ApS 101676. NAVN: BENNY CHRISTENSEN, SISIMIUT EJEN-
DOMSANPARTSSELSKAB. ADRESSE: Laarsikkut Aqq 9, b. -869., postboks
315, 3911 Sisimiut. Kommune: Sisimiut. Ny adresse: Laarsikkut Aqq 9, b. -869.,
postboks 340, 3911 Sisimiut. - Registreret 23.03.1995.
REG.NR. ApS 102808. NAVN: NUUK FARVELAGER ApS. ADRESSE: post-
boks 295, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret: 24.11.1994. Kapi-
talforhøjelse: kr. 200.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs
100,00. Selskabet er omdannet til A/S 102808. NAVN: NUUK FARVELAGER
A/S. ADRESSE: postboks 295, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Kapital kr.
500.000,00. Bestyrelse: Direktør Jakob Møberg, (formand), Vejlby Kirkevej 59,
Egeskov, 7000 Fredericia, Adm. direktør Ole Juul Møller, Mittarfik 46, 3912
Maniitsoq, El-installatør Peter Ewald Pars, Konrad Chemnitzip Aqq 32, 3952 Ilu-
lissat. Direktion: Allan Bo Jensen, Avaalaqiaq 2, 3905 Nuussuaq. Selskabet teg-
nes af bestyrelsesformanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller et
medlem af bestyrelsen i forening med direktøren. Revision: REG.NR. A/S64016
COOPERS & LYBRAND GRØNLAND A/S, Skibshavnsvej 18, postboks 319,
3900 Nuuk. Regnskabsår: 01.01 - 31.12. - Registreret 15.03.1995.
REG.NR. ApS 108519. NAVN: EJENDOMSANPARTSSELSKABET GRC.
ADRESSE: postboks 119, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
27.12.1994. Nyt navn: GRØNLANDS RADIO CENTER (GRC) ApS. Nyt
binavn: LUNDBY FOTO GODTHÅB ApS (GRØNLANDS RADIO CENTER
(GRC) ApS). Kapitalforhøjelse: kr. 1.015.000,00 indbetalt i værdier, kurs 159,09.
Kapitalen udgør herefter kr. 1.500.000,00. Bestyrelse: Tiltrådt som formand:
Jens-Verner Holmgaard. Direktion: Udtrådt af direktionen: Jens-Verner Holmga-
ard. Indtrådt i direktionen: Direktør Finn Lars Bang Amfjord, Inspektørbakken 4,
3900 Nuuk. Selskabet tegnes af bestyrelsensformanden, en direktør alene eller
den samlede bestyrelse. - Registreret 08.03.1995.
REG.NR. ApS 110666. NAVN: ENTREPRENØRFIRMA ARVID HANSEN
ApS UNDER TVANGSOPLØSNING. ADRESSE: Olsensvej 11, postboks 44,
3911 Sisimiut. Kommune: Sisimiut. Anmodning om opløsning, jf. anpartssel-
skabslovens n86 sendt til Grønlands Landsrets Skifteretsafdeling den 22.03.1995.
- Registreret 22.03.1995.
REG.NR. ApS 152424. NAVN: VIDEO BUTIKKEN ApS. ADRESSE: Skibs-
havnsvej 18, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Ny adresse: Skibshavnsvej 18, post-
boks 250, 3900 Nuuk. Revision: Udtrådt af revisionen: DC-Consult Revisions-
aktieselsk ab. Indtrådt i revisionen: REG.NR. A/S64016 COOPERS &
LYBRAND GRØNLAND A/S, Skibshavnsvej 18, postboks 319, 3900 Nuuk. -
Registreret 13.03.1995.
REG.NR. ApS 152709. NAVN: NERUTUSOQ FISK ApS. ADRESSE: postboks
379, 3911 Sisimiut. Kommune: Sisimiut. Revision: Udtrådt af revisionen: COO-
PERS & LYBRAND GRØNLAND A/S, den 01.06.1992. Indtrådt i revisionen:
DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESEL-
SKAB, Ittukkasiup aqq 11, Postboks 1002, 3911 Sisimiut, den 01.06.1992. -
Registreret 13.03.1995.
REG.NR. ApS 155740. NAVN: HOTEL PUISI ApS. ADRESSE: Aqqalualip B
482, 3953 Qeqertarsuaq. Kommune: Qeqertarsuaq. Revision: Udtrådt af revisio-
nen: Reg. revisor Kjeld Nørgaard Jensen, den 15.03.1995. Indtrådt i revisionen:
COOPERS & LYBRAND GRØNLAND A/S, Skibshavnsvej 18, Postboks 319,
3900 Nuuk, den 15.03.1995. - Registreret 27.03.1995.
REG.NR. ApS 160545. NAVN: RT REDNINGSUDSTYR ApS. ADRESSE:
Jaaraatooq B 269, postboks 53, 3920 Qaqortoq. Kommune: Qaqortoq. Ny adres-
se: postboks 53, 3920 Qaqortoq. Revision: Indtrådt i revisionen: PartnerService
Qaq, postboks 364, 3920 Qaqortoq, den 16.03.1995. - Registreret 17.03.1995.
REG.NR. ApS 162139. NAVN: MARRAQ TRAWL ApS. ADRESSE: postboks
587, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret: 28.03.1995. Den under
20.09.1994 fremsendte anmodning til Grønlands Landsrets Skifteretsafdeling om
opløsning af selskabet, er tilbagetaget. Kapitalforhøjelse: kr. 5.422.000,00 indbe-
talt ved konvertering af gæld, kurs 100,00. Kapitalnedsættelse besluttet og gen-
nemført 28.03.1995 til dækning af underskud kr. 5.822.000,00 til kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 800.000,00. Revision: Udtrådt af revisionen:
REG.NR. ApS 157033 P/R KUKKUNERSIUISARFIK ApS. Indtrådt i revisio-
nen: Reg. revisor Per Abeisen, c/o Revisionsfirmaet A. Revision, Aqqusinersuaq
34A, postboks 816, 3900 Nuuk. - Registreret 29.03.1995.
REG.NR. ApS 162145. NAVN: KARO TRAWL ApS. ADRESSE: Mittarfik
1144, postboks 174, 3912 Maniitsoq. Kommune: Maniitsoq. Ny adresse: Ilutas-
sua B 1094, postboks 174, 3912 Maniitsoq. Revision: Udtrådt af revisionen:
REG.NR. A/S64016 COOPERS & LYBRAND GRØNLAND A/S. Indtrådt i
revisionen: Revisor Jakob Boye Widtfeld Samuel Grønvold, Langskovip Aqq B
915, 3912 Maniitsoq. - Registreret 30.03.1995.
REG.NR. ApS 163258. NAVN: GRILL- OG PIZZABAREN ApS. ADRESSE:
Aqqusinerssuaq 40, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Ny adresse: Aqqusinerssuaq
40, postboks 149, 3900 Nuuk. - Registreret 15.03.1995.
REG.NR. ApS 167520. NAVN: EJENDOMSSELSKABET AF 1/4-1987 NUUK
ApS. ADRESSE: Spindlers Bakke 15, postboks 250, 3900 Nuuk. Kommune:
Nuuk. Ny adresse: Skibshavnsvej 18, postboks 250, 3900 Nuuk. Revision: Udt-
rådt af revisionen: DC-Consult Revisionsaktieselsk ab. Indtrådt i revisionen:
REG.NR. A/S64016 COOPERS & LYBRAND GRØNLAND A/S, Skibshavns-
vej 18, postboks 319, 3900 Nuuk. - Registreret 13.03.1995.
REG.NR. ApS 168627. NAVN: EJENDOMS ANPARTSSELSKABET AF 6/9
1989. ADRESSE: Industrivej 2, postboks 68, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk.
Vedtægter ændret: 06.02.1995. Nyt navn: INUIT SERVICE COMPANY ApS.
Nyt binavn: ISCO ApS (INUIT SERVICE COMPANY ApS). - Registreret
27.03.1995.
REG.NR. ApS171279. NAVN: OLE KJÆRGAARD TØRERFIRMA ApS
UNDER KONKURS (OPLØST). ADRESSE: postboks 244, 3900 Nuuk. Kom-
mune: Nuuk. Konkursbehandlingen afsluttet 28.02.1995, selskabet opløst. -
Registreret 14.03.1995.
REG.NR. ApS 188994. NAVN: KHH - FJELDVEJ 16, ADVOKATANPARTS-
SELSKAB. ADRESSE: c/o Kield-Gustav Erichsen, Fjeldvej 16, 3900 Nuuk.
Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret: 24.03.1995. Nyt navn: KHE-FJELDVEJ 16
ApS. - Registreret 28.03.1995.
REG.NR. ApS 196083. NAVN: ILULISSAT TRAWLER SERVICE ApS I LIK-
VIDATION. ADRESSE: postboks 1015, 3952 Ilulissat. Kommune: Ilulissat.
Likvidation vedtaget 14.03.1995. Tiltrådt som likvidator: Reg.revisor Kjeld Nør-
gaard Jensen, Alliit Aqqutaa 5, 3952 Ilulissat. Ledelsen fratrådt. Selskabet tegnes
af likvidator. - Registreret 31.03.1995.
ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Kampmannsgade 1, 1780 København V.
Telefon 33 12 42 80 • Telefax: 33 32 44 80