Árbók Háskóla Íslands - 01.01.1989, Side 10
8
Árbók Háskóla íslands
GuðfræÐldelld, delldarfulltrúi:
Valdís Ámadóttir (hálft starf) (frá 1.5.1983
til 15.9.1988). Aðalheiður Ófeigsdóttir (hálft
starf) (frá 15.9.1988).
Læknadeild, skrifstofustjórar:
Nína ísberg (frá 16.5.1974 til 31.10.1988),
Perla Kolka (frá 15.6.1984, fulltrúi 1.6.1972),
Áslaug Þormóðsdóttir, B.A. (frá 1.11.1988 til
31.5.1989) og Anna Harðardóttir (ffá 1.4.1989,
deildarfulltrúi 1980-1984).
Lagadeild, deildarfulltrúi:
Guðríður Helga Magnúsdóttir (frá 1.9.1987,
fulltrúi 1.9.1984).
Heimspekldeild, skrifstofustjóri:
María Jóhannsdóttir, M.A. (Hons.) (frá
1.1.1978).
Verkfræ&ideild og raunvisindadeild, skrif-
stofustjórar:
Sigurður V. Friðþjófsson, cand. mag. (frá
1.10.1971). Pálmi Jóhannesson, lic.-és-lettres
(frá 16.5.1987).
Vl&sklpta- og hagfræ&idelld, skrifstofustjór-
ar:
Eva Hreinsdóttir, cand. oecon. (frá 20.10.
1983) (hálft starf frá 15.5.1987). Kristín Klara
Einarsdóttir (hálft starf) (frá 15.5.1987, fulltrúi
1.10.1984).
Tannlæknadelld, deildarfulltrúi:
Ásdís Jónsdóttir (hálft starf) (frá 15.4.1988).
Félagsvlsindadeild, skrifstofustjóri:
Sigurbjörg Aðalsteinsdóttir, B.A. (frá 1.3.
1981) (heilt starf frá 1.6.1987).
Raunvlsindadeild:
Sjá: Verkfræðideild og raunvísindadeild.
Fésýsla
Aöalbókarl:
Jónas Ásmundsson (frá 1.1.1972, fulltrúi
15.6.1971).
A&alféhir&ir:
Rósa Guðmundsdóttir (frá 1.3.1972).
Gjaldkeri reiknlnga:
Halldóra ísberg (ffá 1.2.1979).
Líkamsrækt
fþróttastjóri:
Valdimar Ömólfsson, Dipl. í íþróttafræðum
(frá 1.9.1967).
Byggingar Háskólans
Byggingastjórl:
Magnús Bergsteinsson, byggingameistari
(frá 1.12.1978).
Rá&unautur rektors I bygginga- og skipu-
lagsmálum:
Maggi Jónsson, D. Arch. (frá 1.12.1978,
byggingastjóri 1973).
Skjalasafn Háskóians
Skjalavör&ur:
Magnús Guðmundsson, cand. mag., Dipl. í
skjalfræði (frá 16.8.1988).
Háskólabókasafn
Háskólabókavöröur:
Einar Sigurðsson, cand. mag. (frá 1.10.1974,
bókavörður 1.4.1964).
A&sto&arháskólabókavör&ur:
Þórir Ragnarsson, Dipl. Lib. (frá 1.8.1972,
bókavörður 1.10.1971).