Atuagagdliutit - 20.02.1996, Blaðsíða 18
18
Nr. 14 • 1996
^€aajpa&'(/$a £/£
GRØNLANDSPOSTEN
Nuallunneq naa-
masinnaanerlu
Ukiup ataatsip matuma sior-
na nualluppunga, tamatuma-
lu kingorna naamasaarup-
punga nerisamalu mamas-
susai malugisinnaajunnaar-
lugit. Qanoq iliuuseqarfigi-
neqarsinnaanerluni? G.A.
Nuallunnerni ukiuunerani-
luunniit tuniluuttunik nap-
paateqarluni qaqutigoortuun-
ngilaq naamasinnaajunnaar-
neq, naamasinnaanngikkaan-
nilu nerisat mamassusaat
malugineqarsinnaanngillat.
Qinngap ameraasaanik al-
lanngortoqarsinnaavoq, taa-
maalilluni naamasassaraluit
naamassuseqarfimmut a-
puussinnaanatik. Naamasin-
naanermulli sianiut akornu-
serneqarsinnaavoq.
Influenza og lugtesans
Jeg havde influenza for et år
siden, og efter den tid har jeg
hverken kunnet lugte eller
smage maden. Er der noget
at gøre ved det? G.A.
Det er ikke så sjældent, at det
går ud over lugtesansen ved
influenza eller andre vinter-
infektioner, og kan man ikke
lugte, kan man heller ikke
smage.
Det kan skyldes ændringer
i næseslimhinden, så lug-
testofferne ikke kan komme
op til lugtecellen. Men lugte-
nerven kan også have taget
skade.
I førstnævnte tilfælde er
der mulighed for behandling
hos øre-næse-halslægen.
Men lugtenerven må man
afvente heler af sig selv. Det
kan tage op til fem år; men
undertiden er skaden livsva-
rig-
Tinguk imigassarlu
39-nik ukioqarpunga, ukiullu
qulit ingerlanerini ilaannee-
riarlunga imigassartorujus-
suartarlunga. Tingugali ajo-
quteqalerpoq. Nakorsaq ma-
lillugu maannakkut ajorpal-
laanngilaq; nakorsarli paa-
sisinnaarpianngilara.
Nalliuttorsiualaarnerni i-
migassartortarsinnaavunga,
tamatumalu saniatigut immi-
aaqqat 6-8 qaammammut?
Fiisternerup kingorna ime-
runnaarsinnaavunga.
Oqimaalutaq«
Kakkagisariaqarputit. Soorli
ukiut qulit atornerluivit ti-
ngut ajoquserlugu. Uanga ti-
nguga taamaalisimagaluarpat
inuunerma sinnera imigas-
sartoqqissanngikkaluarpu-
nga.
Nakorsaq taamaatut oqan-
nginnami, taamaattumik im-
maqa paasisinnaarpianngik-
kit?
Imigassap tingut iluaqu-
sersinnaanngilaa, imigassar-
tomeruguit ajoquseraluttuin-
nassaaq. Nammineq qanoq
iliuuseqamissat aalajangerta-
riaqarpat.
OFFICIELT
REG.NR. A/S28915. NAVN: SCHØBEL & MARHOLT EJENDOMSSEL-
SKAB GRØNLAND A/S. ADRESSE: postboks 20, 3900 Nuuk. Kommune:
Nuuk. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Helge Flensted Nielsen, den
02.12.1995. Indtrådt i bestyrelsen: Statsaut. revisor Kjeld Christian Bøg, Hum-
meltoften 9B, 2830 Virum, den 02.12.1995. - Registreret 22.01.1996.
REG.NR. A/S39070. NAVN: GRØNLANDSBANKEN, AKTIESELSKAB.
ADRESSE: postboks 1033, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Suppleanter - sel-
skabsvalgte: Fratrådt som suppleant: Lise Lotte Andersen for Knud Gert Kristian
Lund Olsen. - Registreret 16.01.1996.
REG.NR. A/S 105043. NAVN: PLATINOVA A/S. ADRESSE: Eqalugalinnguit
48A, postboks 1601, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
15.01.1996. - Registreret 31.01.1996.
REG.NR. A/S 105043. NAVN: PLATINOVA A/S. ADRESSE: Eqalugalinnguit
48A, postboks 1601, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Kapitalforhøjelse: kr. 3,00
indbetalt i værdier, kurs 65.200,00, Klasser: ALM kr. 3,00. Kapitalen udgør her-
efter kr. 512.473,92. Kapitalen er opdelt i klasser: ALM kr. 200.884,44,
Nom.stem.aktier kr. 311.589,48. - Registreret 01.02.1996.
REG.NR. A/S 111006. NAVN: BRDR. LYBERTH A/S. ADRESSE: postboks
272, 3912 Maniitsoq. Kommune: Maniitsoq. Vedtægter ændret: 28.12.1995.
Kapitalnedsættelse besluttet 28.12.1995 med udbetaling til aktionærer kr.
300.000,00 til kurs 300,00. Bestyrelse: Tiltrådt som formand: Jakob Marthin
Ludvig Lyberth. Udtrådt af bestyrelsen: Isak Abraham Nathan Lyberth. Selska-
bet tegnes af et bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den sam-
lede bestyrelse. Selskabet fusioneret med REG.NR. ApS 163325 PAAMAN ApS,
der samtidig er opløst. - Registreret 19.01.1996.
REG.NR. A/S 185513. NAVN: ICE TRAWL GREENLAND A/S. ADRESSE:
Fabriksvej 4, postboks 1035, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
17.11.1995. - Registreret 31.01.1996.
REG.NR. A/S205716. NAVN: KNQ KALAALLIT NUNAANNI QISUERNI-
ARFIK, GRØNLANDS TRÆLAST, BESLAG OG VÆRKTØJ A/S. ADRES-
SE: Industrivej 14, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret: 20.12.1995.
Kapitalforhøjelse: kr. 296.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs
100,00. Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 20.12.1995 til dækning af
underskud kr. 296.000,00 til kurs 100,00. Kapitalen udgør herefter kr.
1.000.000,00. Direktion: Udtrådt af direktionen: Verner Kjærsgård. Indtrådt i
direktionen: Direktør Lars Houlberg Svendsen, Gertrud Rasksvej 27, 3900 Nuuk.
- Registreret 31.01.1996.
REG.NR. A/S209527. NAVN: ROYAL ARCTIC LINE A/S. ADRESSE: Aqqu-
sinersuaq 52, postboks 1580, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse: Indtrådt
i bestyrelsen: Havnechef Efraim Tittussen, Poul Ibsensvej 0, c., 3920 Qaqortoq,
den 01.01.1996. Valgt af medarbejderne i selskabet: Udtrådt af bestyrelsen: Eigil
Ohlsen, den 01.01.1996. Bestyrelsessuppleanter: Fratrådt som suppleant: Efraim
Tittussen, den 01.01.1996, for Eigil Ohlsen. - Registreret 08.01.1996.
REG.NR. A/S209527. NAVN: ROYAL ARCTIC LINE A/S. ADRESSE: Aqqu-
sinersuaq 52, postboks 1580, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Valgt af medarbej-
derne i selskabet: Fratrådt som generalforsamlingsvalgt tiltrådt som valgt af med-
arbejderne i selskabet: Efraim Tittussen. - Registreret 29.01.1996.
REG.NR. A/S209716. NAVN: KNI PISIFF1K A/S. ADRESSE: Siimuup Aqq
32, postboks 1009, 3911 Sisimiut. Kommune: Sisimiut. Vedtægter ændret:
12.12.1995. Kapitalforhøjelse: kr. 80.000.000,00 indbetalt ved konvertering af
gæld, kurs 162,50. Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 12.12.1995 til
dækning af underskud kr. 80.000.000,00 til kurs 100,00. Kapitalen udgør heref-
ter kr. 200.000.000,00. - Registreret 17.01.1996.
Vedrørende den under 07.08.1995 registrerede ændring for Reg.nr. A/S209717
KNI PILERSUISOQ A/S meddeles, at følgende person/personer fejlagtigt blev
glemt ved registreringen: Indtrådt i bestyrelsen: Jens Bilgrav-Nielsen, Dyrehave-
vej 18, Ny Nørup, 7182 Bredsten. - Registreret 05.01.1996.
REG.NR. A/S209717. NAVN: KNI PILERSUISOQ A/S. ADRESSE: Kuuttar-
tuq B 1077, postboks 193, 3912 Maniitsoq. Kommune: Maniitsoq. Vedtægter
ændret: 12.12.1995. Kapitalforhøjelse: kr. 60.000.000,00 indbetalt ved konverte-
ring af gæld, kurs 193,83. Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 12.12.1995
til dækning af underskud kr. 60.000.000,00 til kurs 100,00. Kapitalen udgør her-
efter kr. 700.000.000,00. - Registreret 17.01.1996.
REG.NR. A/S213196. NAVN: WILDLIFE TOURING A/S UNDER KON-
KURS. ADRESSE: postboks 128, 3910 Kangerlussuaq. Kommune: Kangaatsiaq.
Konkursdekret afsagt 12.01.1996 af Grønlands Landsrets Skifteretsafdeling. -
Registreret 22.01.1996.
REG.NR. A/S217159. NAVN: N1LAK A/S. ADRESSE: Mariannesvej B, 90.,
3921 Narsaq. Kommune: Narsaq. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Jørgen
Schack Staffeldt. - Registreret 23.01.1996.
REG.NR. A/S217919. NAVN: BIOGREENPRAWNS A/S. ADRESSE: Umi-
arsualivimmut 25, postboks 120, 3911 Sisimiut. Kommune: Sisimiut. Bestyrelse:
Udtrådt af bestyrelsen: Stig Thomsen, den 01.12.1995. Indtrådt i bestyrelsen:
Direktør Jens Peder Kleist, (formand), Eqalugalinnguit 9B, 3905 Nuussuaq, den
01.12.1995. Direktion: Udtrådt af direktionen: Stig Andersen, den 01.12.1995.
Indtrådt i direktionen: Direktør Jørgen Peter Labansen, Qupaloraarsuk 60, 3952
Ilulissat, den 01.12.1995. - Registreret 16.01.1996.
REG.NR. ApS25591. NAVN: A.B.C. SYSTEMER ESBJERG, KONTORMA-
SKINER ApS. ADRESSE: c/o John Christensen, Umanakvej 81, 3961 Uum-
mannaq. Kommune: Esbjerg. Ny adresse: c/o John Christensen, Umanakvej 81,
6715 Esbjerg N. - Registreret 29.01.1996.
REG.NR. ApS28531. NAVN: HANDELSSELSKABET ASUNCION ApS I
LIKVIDATION. ADRESSE: c/o Poul Kopp, Glacier Drive 669, Postboks F9,
3910 Kangerlussuaq. Kommune: Nuuk. Likvidation sluttet, og selskabet opløst.
- Registreret 12.01.1996.
REG.NR. ApS37410. NAVN: TØMRERFIRMAET CHRISTENSEN OG
JAKOBSEN, AUSIAIT ApS I LIKVIDATION. ADRESSE: postboks 36, 3950
Aasiaat. Kommune: Aasiaat. Likvidation sluttet, og selskabet opløst. - Registre-
ret 02.02.1996.
REG.NR. ApS55926. NAVN: BURMEISTER EL-TEKNIK, NUUK ApS.
ADRESSE: postboks 252, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
29.12.1995. Nyt navn: SIGNE VEST ApS. - Registreret 31.01.1996.
REG.NR. ApS 104846. NAVN: THERMOBYG QAQORTOQ ApS. ADRESSE:
postboks 113, 3920 Qaqortoq. Kommune: Qaqortoq. Vedtægter ændret:
16.11.1995. Kapitalnedsættelse besluttet 26.05.1995 er gennemført 16.11.1995.
Kapitalen udgør herefter kr. 90.000,00. - Registreret 02.02.1996.
REG.NR. ApS 109823. NAVN: VOGNMANDSSAMMENSLUTNINGEN
22222 GODTHÅB ApS. ADRESSE: Karl Lundsvej 2, postboks 88, 3900 Nuuk.
Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret: 01.12.1995. Bestyrelse: Udtrådt af besty-
relsen: Niels Kristian Risager. Indtrådt i bestyrelsen: Vognmand Michael Bren-
holdt Brodka, Nukappiapiluk 8, postboks 1570, 3905 Nuussuaq. Bestyrelsessup-
pleanter: Tiltrådt som suppleant: 1. suppleant: Vognmand Emanuel Børge Lar-
sen, Nuussuaq 55, 107., 3905 Nuussuaq, 2. suppleant: Vognmand Nikolaj Ros-
sing, Nuukullak box 208 31, 3900 Nuuk. Selskabet tegnes af direktøren i forbin-
delse med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. - Registreret
31.01.1996.
REG.NR. ApS 110666. NAVN: ENTREPRENØRFIRMA ARVID HANSEN
ApS UNDER KONKURS. ADRESSE: Olsensvej 11, postboks 44, 3911 Sisi-
miut. Kommune: Sisimiut. Konkursdekret afsagt 17.11.1995 af Grønlands
Landsrets Skifteretsafdeling. - Registreret 09.01.1996.
REG.NR. ApS 157033. NAVN: P/R KUKKUNERSIUISARFIK ApS. ADRES-
SE: Skibshavnsvej B 443/A, 1., postboks 575, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk.
Vedtægter ændret: 26.01.1996. Nyt navn: REBEKKA OLSVIG REVISION &
REGNSKAB, REGISTRERET REVISIONS ANPARTSSELSKAB. - Registreret
29.01.1996.
REG.NR. ApS 162144. NAVN: MANIITSOQ SMEDE & VVS ApS UNDER
KONKURS. ADRESSE: Portusooq, postboks 189, 3912 Maniitsoq. Kommune:
Maniitsoq. Konkursdekret afsagt 21.12.1995 af Grønlands Landsrets Skifterets-
afdeling. - Registreret 15.01.1996.
REG.NR. ApS 163325. NAVN: PAAMAN ApS. ADRESSE: Portusumut B
1042, 3912 Maniitsoq. Kommune: Maniitsoq. Selskabet opløst efter fusion med
REG.NR. A/SI 11006 BRDR. LYBERTH A/S. - Registreret 19.01.1996.
REG.NR. ApS185314. NAVN: DYKKERSELSKABET VIKING ApS.
ADRESSE: Gertrud Raskvej 49, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Ny adresse: Ger-
trud Raskvej 49, postboks 923, 3900 Nuuk. - Registreret 08.01.1996.
REG.NR. ApS 185314. NAVN: DYKKERSELSKABET VIKING ApS.
ADRESSE: Gertrud Raskvej 49, postboks 923, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk.
Vedtægter ændret: 01.12.1995. Kapitalforhøjelse: kr. 520.000,00 indbetalt ved
overførte reserver / overskud, kurs 100,00. Selskabet er omdannet til A/S 185314.
NAVN: DYKKERSELSKABET VIKING A/S. ADRESSE: Gertrud Raskvej 49,
postboks 923, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Kapital kr. 600.000,00. Bestyrelse:
Advokatsekretær Naja Bolethe Buhi, Gertrud Rasksvej 49, 3900 Nuuk, Dykker
Peter Bergholt Buhi, Gertrud Rasksvej 49, 3900 Nuuk, Advokat Kield-Gustav
Erichsen, Kratkrogen 3,2920 Charl. Direktion: Dykker Peter Bergholt Buhi, Ger-
trud Rasksvej 49, 3900 Nuuk. Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den
samlede bestyrelse. Revision: DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB, Skibshavnsvej 22, postboks 20, 3900 Nuuk.
Regnskabsår: 01.01 - 31.12. - Registreret 30.01.1996.
REG.NR. ApS 188994. NAVN: KHE-FJELDVEJ 16 ApS. ADRESSE: c/o Kield-
Gustav Erichsen, Fjeldvej 16, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
15.01.1996. Nyt navn: NUNA HOTEL INVEST ApS. Bestyrelse: Udtrådt af
bestyrelsen: Kield-Gustav Erichsen, den 15.01.1996, Gunnar Homann, den
15.01.1996, Arne Christian Homann, den 15.01.1996. Selskabet tegnes af en
direktør. - Registreret 31.01.1996.
REG.NR. ApS 190046. NAVN: ARCTIC CONTROLLER ApS. ADRESSE:
postboks 363, 3920 Qaqortoq. Kommune: Qaqortoq. Vedtægter ændret:
05.12.1995. Nyt navn: NANORTALIK MALERFORETNING ApS. Ny adresse:
postboks 113, 3922 Nanortalik. Ny kommune: Nanortalik. Direktion: Udtrådt af
direktionen: Henrik Myrhøj Christensen, den 05.12.1995. Indtrådt i direktionen:
Tømrermester Jørgen Juul Hansen, Luuversivasiip Aqq 0, 3922 Nanortalik, den
05.12.1995, Blikkenslagermester John Nielsen, O.Komeliussenip Aqq 0, 3922
Nanortalik, den 05.12.1995. Selskabet tegnes af en eller flere dirkeøtrer. - Regi-
streret 05.01.1996.
REG.NR. ApS 199022. NAVN: TØMRERFIRMAET SPLINTEN ApS. ADRES-
SE: postboks 102, 3922 Nanortalik. Kommune: Nanortalik. Vedtægter ændret:
30.11.1995. Kapitalforhøjelse: kr. 162.000,00 indbetalt ved overførte reserver/
overskud, kurs 100,00. Kapitalnedsættelse besluttet 30.11.1995 med udbetaling
til anpartshavere kr. 42.000,00 til kurs 836,20. Kapitalen udgør herefter kr.
242.000,00. - Registreret 16.01.1996.
REG.NR. ApS206730. NAVN: KAMIK KØBMANDSHANDEL ApS. ADRES-
SE: H.J. Rinksvej 6, postboks 60, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ænd-
ret: 30.11.1995. Kapitalforhøjelse: kr. 550.000,00 indbetalt ved overførte reser-
ver/overskud, kurs 100,00. Kapitalnedsættelse besluttet 30.11.1995 med udbeta-
ling til anpartshavere kr. 50.000,00 til kurs 1.355,40. Selskabet er omdannet til
A/S206730. NAVN: KAMIK KØBMANDSHANDEL A/S. ADRESSE: H.J.
Rinksvej 6, postboks 60, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Kapital kr. 650.000,00.
Bestyrelse: Jan Nystrup, (formand), Jagtvej 8A, 3900 Nuuk, Butiksbestyrer Erik
Niels Heilmann, Niels Hammekensvej 6A, 3900 Nuuk, Jørgen Nystrup, Havne-
vej 29,6320 Egemsund, Niels Houlberg Vallentin, Sam Kleinschmidtsvej 21, 11.
a009., 3900 Nuuk. Direktion: Butiksbestyrer Erik Niels Heilmann, Niels Ham-
mekensvej 6A, 3900 Nuuk. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening
med et andet bestyrelsesmedlem, af en direktør eller af den samlede bestyrelse.
Revision: REG.NR. A/S64016 COOPERS & LYBRAND GRØNLAND A/S,
Skibshavnsvej 18, postboks 319, 3900 Nuuk. Regnskabsår: 01.10 - 30.09. - Regi-
streret 18.01.1996.
REG.NR. ApS206893. NAVN: MALIK SUPPLY GREENLAND LTD. ApS.
ADRESSE: Fjeldvej 16, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Revision: Udtrådt af
revisionen: COOPERS & LYBRAND GRØNLAND A/S, den 23.01.1996. Ind-
trådt i revisionen: Revisionfirmaet Ernst & Young A/S, Boulevarden 28-30,9000
Aalborg, den 23.01.1996. - Registreret 26.01.1996.
REG.NR. ApS213504. NAVN: WILDLIFE PHOTO ApS UNDER KONKURS.
ADRESSE: postboks 126, 3910 Kangerlussuaq. Kommune: Sisimiut. Konkurs-
dekret afsagt 12.01.1996 af Grønlands Landsrets Skifteretsafdeling. - Registreret
22.01.1996.
REG.NR. ApS215008. NAVN: EJENDOMSSELSKABET B-1094, MANIIT-
SOQ ApS. ADRESSE: postboks 194, 3912 Maniitsoq. Kommune: Maniitsoq.
Direktion: Udtrådt af direktionen: Niels Johan Jens Rosing. Indtrådt i direktio-
nen: Steffen Petrussen, Imeqarfik 21, 3912 Maniitsoq. - Registreret 29.01.1996.
REG.NR. ApS215581. NAVN: MANIITSOQ OLIESERVICE ApS. ADRESSE:
postboks 282, 3912 Maniitsoq. Kommune: Maniitsoq. Vedtægter ændret:
05.01.1996. Nyt navn: CAFE PUISI ApS. Ny adresse: postboks 1021,3950 Aasi-
aat. Ny kommune: Aasiaat. - Registreret 01.02.1996.
REG.NR. ApS218141. NAVN: NANOQ KØL ApS. ADRESSE: Iggiaanut 3,
postboks 1062, 3905 Nuussuaq. Kommune: Nuuk. Revision: Udtrådt af revisio-
nen: TOPREVISION ApS, TOM O. PETTERSON & CO., den 11.01.1996. Ind-
trådt i revisionen: Registreret revisor Lis Aas, Spindlersbakke 10 A, Postboks
739,3900 Nuuk, den 11.01.1996. - Registreret 29.01.1996.
ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Kampmannsgade 1, 1780 København V.
Telefon 33 12 42 80 • Telefax: 33 32 44 80