Atuagagdliutit - 20.07.1972, Qupperneq 25
Rasmus Klump, Pelle og Pingo
uvfaridindngorpuse! — aulisagkanik nidraisimanerput Kimugtuit- — aulisagkat tamånisdngitdlat? tauva usi-
Peter Blik, Kujanau! feriarnigssarput å- sunitut naimasinaujungnaerpåt! lersuiningne ikiusavavtigit!
naupat! — ilumut, inortuiguvta sule naimasindu-
'nginerusavåt!
TAK FOR HJÆLPEN - ,Y 06 TAK FOR DIT
06 R16T16 GOD FERIE1. I TILBUD OM AT
Kujanaic ikioravsinga — feriardluarnia- — måna napartame angmagssagssuarnik ta- — Klump Pingulo sumilersut-uko? xangale
rise- rajortigkanik imalingm.e uvfarsimassutut ti- autdlarértugssaugaluarpugut!
' • xujanardlo Kimugtuitsut unigtarfidnut pexalerxigpugut!
lngerdldkumajuaravtigut!
Klump Pingulo erninax tdkutingigpata — aipagssånik uvfarsimasdngikaluaravta. .. — pulukit Kimugtuitsut unigtarfiliausinau-
Klmdindsavavut! — ilumorputit, agsut kingusinårpugut. våtigut!
— kuffertise Kaipatdlangniarsigik!
KEDEL16T, DER KUN VARJ ME£6 F^RT P#
PLADS TIL GRISENE 06
BAGAGEN I VOGNEN! 7Y TOGET!
NEJ, NU KAM JE6 ALTSÅ IKKE VENTEDE KAN JO 06SÅ BARETA6F
LÆNGERE P& KLUMP 06 PIN60 -
KØRER UDEN DEM!
MED DET NÆSTE T06 - DET 6ÅR
OM 14 DA6E!
/^©pib
ujoxaox pulukit kuffertitdlo kisimik xa- — Klump Pingulo utarxerxingnex sa-
nxutinisinaungmata! — sukanerussumik — pilerpdka — ximdinardlavut!
KlTnugluitsut angumerinidsavase!
Kimugtuitsunut tugdlernut ilauginarumårput
uvdlut 14-it xangiugpata autdlartugssanut!
arrd, inortuivugut!
Officielt
„Under 2. maj 19772 er der i aktie-
selskabsregistret optaget følgende
ændringer vedrørende „Greenland
Stone A/S“ af UmanaK:
Otto Christensen. Erilng Jens Pe-
ter Høegh er udtrådt af, og lands-
rådsformand Lars Hans Jens Josva
Chemnitz, Hans Egedes Hus, Godt-
håb. Grønland, direktør Kai Bern-
hard Grage, Marielystvej 1, Kø-
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND,
Godthåb, den 8. maj 1972.
Jørgen F. Beckett
cst.
Manufakturen gros
Strømper, trikotage, strikvarer
og småting, osv.
Prøver fremsendes gerne.
Fa. VIGGO TRUSTRUP,
3400 Hillerød.
Officielt
Den 21. juni 1972 er følgende op-
taget i Aktieselskabs-registeret:
„GREENLANDAIR CHARTER
A/S“ hvis formål er direkte eller
indirekte at drive transportvirk-
somhed og dermed beslægtet virk-
somhed med eget og/eller chartret
materiel enten alene el. i samarbej-
de med andre. Selskabet har hoved-
kontor i Godthåb kommune, Godt-
håb, Grønland, dets vedtægter er
af 18. januar 1972. Den tegnede ak-
tiekapital udgør 100.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500 og 98.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
me efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Be-
kendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Vicedirektør Magnus
Adolf Jensen, Høje Skodsborgvej
4, Skodsborg, kontorchef Jørgen
Ancher Høy, Viemosebro 27, Kø-
benhavn, højsteretssagfører Poul
Schmidth, Heslegårdsvej 47, Helle-
rup. Bestyrelse: Vicedirektør Emil
Andreas Damm, Mosegård Park
37, Værløse, departementschef Erik
Hesselbjerg, Femvej 5, Allerød,
skoleinspektør Marius Karnis La-
ban Isak Abeisen, Nanortalik, un-
derdirektør Ejvind Skougaard
Hansen, Aurevang 4, Hellerup.
Direktion: Valdemar Lauritsen,
Postbox 612, Godthåb. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af direktøren i
forening med et medlem af besty-
relsen.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND,
Godthåb, den 11. juli 1972.
J. R. Karlsson.
FOTO
&
KINO
KVALITET
til
KONKURRENCEDYGTIGE
PRISER
har altid været
vort mål
og er det også
fremover
Bestil derfor
Deres
FOTO-KINOVARER
hos os
Forlang eventuelt
vort tilbud
P0LAR-F0T0
Gothersgade 113
1123 København K.
Telegramadr.: POLARROSE
25