Atuagagdliutit - 17.10.1995, Page 16
16
Nr. 81 • 1995
ffa^uajpa&'c/fi'a. £/£
GRØNLANDSPOSTEN
OFFICIELT
REG.NR. ApS223336. NAVN: SERMERSUAQ TOURING ApS. ADRESSE:
postboks 101, 3953 Qeqertarsuaq. Kommune: Qeqertarsuaq. Stiftelsesdato: 08.
06.1995. Seneste vedtægtsdato: 08.06.1995. Kapital: kr. 210.000,00. Indbeta-
lingsmåde: kontant kr. 210.000,00 til kurs 100,00. Stiftere: Lars Pele Berthelsen,
Qaqangup Avqusema 16, 3953 Qeqertarsuaq, Ove Berthelsen, M. P. Porsild-Ip
Avq 17, 3953 Qeqertarsuaq, Rosa Marie Svendsen Brandt, Isak Kleist-ip Aqq 2,
3953 Qeqertarsuaq, Allan Glasdam, Holten Møller-ip Avq 12, 3953 Qeqertarsu-
aq, Hendrik Gustav B Kristiansen, J. Danielsen-ip Avq 5, 3953 Qeqertarsuaq,
Direktør Hansinguaq Jørgen Lindenhann, Adam Mølgaard-Ip Avq 27, 3953
Qeqertarsuaq, Hjertinnguaq Lyberth, Karl Thygesen-ip Aqq 2, Qeqertarsuaq,
postboks 134, 3953 Qeqertarsuaq, Jens Kristian Friis Salling, Karl Thygesenip
Aqq 6, Qeqertarsuaq, 3953 Qeqertarsuaq. Bestyrelse: Ove Berthelsen, (formand),
M. P. Porsild-Ip Avq 17, 3953 Qeqertarsuaq, Lars Pele Berthelsen, Qaqangup
Avqusema 16, 3953 Qeqertarsuaq, Rosa Marie Svendsen Brandt, Isak Kleist-ip
Aqq 2, 3953 Qeqertarsuaq, Allan Glasdam, Holten Møller-ip Avq 12, 3953
Qeqertarsuaq, Hendrik Gustav B Kristiansen, J. Danielsen-ip Avq 5,3953 Qeqer-
tarsuaq, Direktør Hansinguaq Jørgen Lindenhann, Adam Mølgaard-Ip Avq 27,
3953 Qeqertarsuaq, Hjertinnguaq Lyberth, Karl Thygesen-ip Aqq 2, Qeqertarsu-
aq, postboks 134, 3953 Qeqertarsuaq, Jens Kristian Friis Salling, Karl Thygesen-
ip Aqq 6, Qeqertarsuaq, 3953 Qeqertarsuaq. Direktion: Lars Pele Berthelsen,
Qaqangup Avqusema 16, 3953 Qeqertarsuaq. Selskabet tegnes af direktøren i
forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. Revision:
DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESEL-
SKAB, Elisabeth Thomsensvej 5, postboks 112, 3952 Ilulissat. Første regnskab-
sår: 08.06.1995 - 31.12.1995. Regnskabsår: 01.01 - 31.12. - Registreret
02.10.1995.
REG.NR. A/S30672. NAVN: GRØNLANDSFLY A/S. ADRESSE: postboks
1012, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Gerhardt
Peter Konrad Benjamin Steenholdt. Indtrådt i bestyrelsen: Halinspektør Finn
Karlsen, Mestervej 802, 3921 Narsaq. - Registreret 08.09.1995.
REG.NR. A/S30672. NAVN: GRØNLANDSFLY A/S. ADRESSE: postboks
1012, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Christi-
an Jensen. Indtrådt i bestyrelsen: Departementsråd Karsten Dybvad Dalsjø, Carl
Baggers Alle 15, 2920 Charl. - Registreret 08.09.1995.
REG.NR. A/S65813. NAVN: VAREHUSET DOBI EGEDESMINDE A/S.
ADRESSE: postboks 210, 3950 Aasiaat. Kommune: Aasiaat. Vedtægter ændret:
28.07.1995. Nyt binavn: DOBI VAREHUS A/S (VAREHUSET DOBI EGE-
DESMINDE A/S). - Registreret 29.09.1995.
REG.NR. A/S67643. NAVN: BM-CONTRACTING A/S. ADRESSE: Skibs-
værftsvej 4, 3900 Nuuk. Kommune: Nakskov. Ny adresse: Skibsværftsvej 4,
4900 Nakskov. - Registreret 19.09.1995.
REG.NR. A/S 105043. NAVN: PLATINOVA A/S. ADRESSE: Eqalugalinnguit
48A, postboks 1601, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Kapitalforhøjelse: kr. 63,00
indbetalt i værdier, kurs 81.320,00, Klasser: ALM kr. 63,00. Kapitalen udgør her-
efter kr. 512.330,92. Kapitalen er opdelt i klasser: ALM kr. 200.741,44,
Nom.stem.aktier kr. 311.589,48. - Registreret 12.09.1995.
REG.NR. A/S 151747. NAVN: POLAR SEAFOOD TRADING A/S UNDER
TVANGSOPLØSNING. ADRESSE: Kujallerpaat 2, postboks 157, 3900 Nuuk.
Kommune: Nuuk. Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst. - Registreret
21.09.1995.
REG.NR. A/S 153226. NAVN: K.L.E. BYGGERI NUUK A/S. ADRESSE:
Nukappialuk 2, postboks 240, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
15.08.1995. Nyt binavn: K.L.E. TRÆINDUSTRI A/S (K.L.E. BYGGERI
NUUK A/S). Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Peter Larsen. Indtrådt i besty-
relsen: Fru Mette Larsen, Bygaden 44, 9000 Aalborg. Direktion: Indtrådt i direk-
tionen: Direktør Peter Larsen, Bygaden 44, 9000 Aalborg. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. - Registreret 03.10.1995.
REG.NR. A/S 154425. NAVN: SØREN AAS HOLDING A/S UNDER
TVANGSOPLØSNING. ADRESSE: Bømehjemsvej 5, postboks 1154, 3900
Nuuk. Kommune: Nuuk. Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst. - Regi-
streret 21.09.1995.
REG.NR. A/S158510. NAVN: AUTO- OG MARINESERVICE MANIITSOQ
A/S. ADRESSE: postboks 261, 3912 Maniitsoq. Kommune: Maniitsoq. Vedtæg-
ter ændret: 28.08.1995. Kapitalnedsættelse besluttet 28.08.1995 med udbetaling
til aktionærer kr. 10.000,00 til kurs 2.600,00. - Registreret 12.09.1995.
REG.NR. A/S 170445. NAVN: ATUAGKAT & KONTORTEKNIK A/S.
ADRESSE: postboks 1009, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
30.06.1995. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Henning Damgård, den
30.06.1995. Indtrådt i bestyrelsen: Bibliotekar Torben Hauge, Berggreensgade
21, 1., 2100 København 0, den 30.06.1995. - Registreret 22.09.1995.
REG.NR. A/S 185513. NAVN: ICE TRAWL GREENLAND A/S. ADRESSE:
Fabriksvej 4, postboks 1035, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
10.05.1995. Kapitalnedsættelse besluttet 15.09.1994 er gennemført 10.05.1995.
Kapitalen udgør herefter kr. 10.000.000,00. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen:
Niels Doge Tobias Esekias Olsen. Indtrådt i bestyrelsen: Fisker Marius Jens Hans
Gedion Olsen, Saamuap Aqqusema 6, 3911 Sisimiut. Bestyrelsessuppleanter:
Fratrådt som suppleant: Lars Lennert-Sandgreen for Jørgen Fossheim, Hans
Siverth Pavia Seth Olsen for Niels Doge Tobias Esekias Olsen, Kield-Gustav
Erichsen, Stig Thomsen. Tiltrådt som suppleant: Alberth Benja Jakob Elias Flei-
scher, Anorisiorfinnguaq 0, postboks 62, 3961 Uummannaq, for Regionschef
Peter Ludvig Severin Jakob Fleischer, Pauli Olsen, Avaalaqiaq 6, postboks 1035,
3905 Nuussuaq, for Direktør Jørgen Fossheim, Direktør Stig Thomsen, Eqaluga-
linnguit 105D, 3905 Nuussuaq, for Direktør Ole Garby Ramlau-Hansen, Karl
Jørgen Nikolaj Fencker, Avannarliit 21,3900 Nuuk, for Direktør Jakob Pele Emil
Andreas Thomsen. Direktion: Udtrådt af direktionen: Jørgen Fossheim. Indtrådt
i direktionen: Kontorchef Henrik Leth, Kigutaamat 78, 3905 Nuussuaq. Selska-
bet tegnes af en direktør, bestyrelsesformanden eller af to medlemmer af besty-
relsen i forening. - Registreret 12.09.1995.
REG.NR. A/S205290. NAVN: APUSSUIT SKICENTER A/S. ADRESSE: post-
boks 250,3912 Maniitsoq. Kommune: Maniitsoq. Vedtægter ændret: 29.05.1995.
- Registreret 03.10.1995.
REG.NR. A/S210068. NAVN: SULUIT AIR A/S. ADRESSE: postboks 860,
3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Ole Juul Møl-
ler. - Registreret 25.09.1995.
REG.NR. A/S213591. NAVN: NUN ATT A NAQITERIVIA A/S. ADRESSE:
Sdr. Hermhutvej 14, postboks 27, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse:
Udtrådt af bestyrelsen: Martha Johanne Marie Naja Flavia Labansen. Indtrådt i
bestyrelsen: Laila Ramlau-Hansen, Isaajap Aqqutaa 1, postboks 39, 3900 Nuuk.
- Registreret 28.09.1995.
REG.NR. A/S215824. NAVN: SULISA A/S. ADRESSE: c/o Royal Greenland
A/S, Aqqusinersuaq 3-5, postboks 1073, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Besty-
relse: Udtrådt af bestyrelsen: Peter Benoni Højme, Jens Frederik Edvard Zeeb.
Indtrådt i bestyrelsen: Direktør Stig Bendtsen, Kigutaamat 82, postboks 1037,
3905 Nuussuaq, Fhv. minister Jens Bilgrav-Nielsen, Dyrehavevej 18, Ny Nørup,
7182 Bredsten, Direktør Marianne Egelund Siig, Kystvejen 25,3. tv., 8000 Århus
C, Niels Christian Nielsen, Jønhøjvej 14, 8230 Åbyhøj. - Registreret 19.09.1995.
REG.NR. A/S218487. NAVN: TELE GREENLAND INTERNATIONAL A/S.
ADRESSE: Skolevej 8, postboks 1002, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtæg-
ter ændret: 07.05.1995. Restindbetaling: kontant kr. 3.000.000,00 til kurs 100,00.
Kapitalforhøjelse: kr. 500.000,00 indbetalt kontant, kurs 1.000,00. Kapitalned-
sættelse besluttet og gennemført 07.05.1995 til dækning af underskud kr.
2.500.000,00 til kurs 100,00. Kapitalen udgør herefter kr. 4.000.000,00. Besty-
relse: Udtrådt af bestyrelsen: James William Josef Bianco, Flemming Bech Skad-
hauge, Lene Sonne. Indtrådt i bestyrelsen: Anders Nilsson, Isaajap Aqqutaa 18,
postboks 741, 3900 Nuuk, Civilingeniør Helge Sørensen, Hegnsvej 54, 2850
Nærum, Kurt Vestergaard, Lærkehøjvej 6, 8270 Højbjerg. - Registreret
29.09.1995.
REG.NR. ApS28064. NAVN: NANORTALIK ENTREPRENØRKOMPAGNI,
ApS UNDER TVANGSOPLØSNING. ADRESSE: Mathiesenip Avauta 265,
3922 Nanortalik. Kommune: Nanortalik. Skifteretsbehandlingen sluttet, selska-
bet opløst. - Registreret 21.09.1995.
REG.NR. ApS28450. NAVN: ApS PSE NR. 870 UNDER KONKURS. ADRES-
SE: c/o adv. Michael Keldsen, postboks 25, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Kon-
kursdekret afsagt 01.07.1991 af Grønlands Landsrets Skifteretsafdeling. Kon-
kursbehandlingen afsluttet 07.08.1991, selskabet opløst. - Registreret
21.09.1995.
REG.NR. ApS31293. NAVN: SØREN KROGH. CHRISTIANSHÅB ApS.
ADRESSE: postboks 63, 3951 Qasigiannguit. Kommune: Qasigiannguit. Besty-
relse: Udtrådt af bestyrelsen: Larsine Sabine Sofie Thekla Krogh. Indtrådt i
bestyrelsen: Kirsten Krogh, Juliusip Avqusema 8, 3951 Qasigiannguit. - Regi-
streret 11.09.1995.
REG.NR. ApS32183. NAVN: ARCTIC MULTISUPPLY ApS UNDER
TVANGSOPLØSNING. ADRESSE: postboks 370, 3900 Nuuk. Kommune:
Nuuk. Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst. - Registreret 21.09.1995.
REG.NR. ApS37410. NAVN: TØMRERFIRMAET CHRISTENSEN OG
JAKOBSEN, AUSIAIT ApS I LIKVIDATION. ADRESSE: postboks 36, 3950
Aasiaat. Kommune: Aasiaat. Likvidation vedtaget 01.09.1995. Tiltrådt som lik-
vidator: Advokat Claus Jørn Hjorting, Aqqusinersuaq 27, postboks 1046, 3900
Nuuk. Ledelsen fratrådt. Selskabet tegnes af likvidator alene. - Registreret
26.09.1995.
REG.NR. ApS46779. NAVN: ASX 1772 ApS. ADRESSE: postboks 429, 3900
Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret: 04.09.1995. Bestyrelse: Indtrådt i
bestyrelsen: Elektromekaniker Per Lilliendahl Andreasen, (formand), Nigerleq 7,
3905 Nuussuaq, Elektriker Peter Lukas Frederik Banke, Lyngby-Taarbækvej 13,
46. 52., 3900 Nuuk, Elektromekaniker Ole Frode Burmeister, Åbildvej 17, 8250
Egå. Direktion: Udtrådt af direktionen: Ole Frode Burmeister. Indtrådt i direkti-
onen: El-installatør Jørgen Jens Chemmitz, Lyngby-Taarbækvej 8, 33. a003.,
3900 Nuuk. Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. -
Registreret 25.09.1995.
REG.NR. ApS51044. NAVN: ASX 2236 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING.
ADRESSE: Susannevej 150, postboks 45, 3912 Maniitsoq. Kommune: Maniit-
soq. Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst. - Registreret 21.09.1995.
REG.NR. ApS53632. NAVN: MANIISUP QERITITSIVIA ApS UNDER
TVANGSOPLØSNING (OPLØST). ADRESSE: postboks 22, 3912 Maniitsoq.
Kommune: Maniitsoq. Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst. - Regi-
streret 29.09.1995.
REG.NR. ApS55865. NAVN: FISHCO GREENLAND ApS UNDER TVANGS-
OPLØSNING. ADRESSE: postboks 349, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Skifte-
retsbehandlingen sluttet, selskabet opløst. - Registreret 21.09.1995.
REG.NR. ApS58919. NAVN: INGENIØRFIRMAET AF 1982-12-11 ApS.
ADRESSE: c/o Per Hvid, postboks 5021, 3905 Nuussuaq. Kommune: Nuuk. Ny
adresse: c/o Per Hvid, Birkehøjterrasseme 446 E, 3520 Farum. Ny kommune:
Farum. - Registreret 05.09.1995.
REG.NR. ApS59512. NAVN: DISKO DIESEL ApS UNDER KONKURS.
ADRESSE: postboks 155, 3952 Ilulissat. Kommune: Ilulissat. Konkursdekret
afsagt 08.02.1991 af Grønlands Landsrets Skifteretsafdeling. - Registreret
21.09.1995.
REG.NR. ApS59964. NAVN: SYDPRØVEN ENTREPRENØRFORRETNING
ApS. ADRESSE: Alluitsup Paa, postboks 550, 3920 Qaqortoq. Kommune: Na-
nortalik. Revision: Udtrådt af revisionen: DELOITTE & TOUCHE STATSAU-
TORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 24.05.1995. Indtrådt i revisi-
onen: REVISIONSFIRMAET REVI-SERVICE A/S, Smedevej 33, 6710 Esbjerg
V, den 24.05.1995. - Registreret 15.09.1995.
REG.NR. ApS61041. NAVN: EGEDESMINDE EJENDOMSSERVICESEL-
SKAB ApS I LIKVIDATION. ADRESSE: Fr. Lyngesvej 14-18, postboks 42,
3950 Aasiaat. Kommune: Aasiaat. Likvidation sluttet, og selskabet opløst. -
Registreret 15.09.1995.
REG.NR. ApS61348. NAVN: OAP 1100 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING.
ADRESSE: postboks 349, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Skifteretsbehandlingen
sluttet, selskabet opløst. - Registreret 21.09.1995.
REG.NR. ApS62918. NAVN: NUUK LOKALREKLAME ApS. ADRESSE:
Spindlers Bakke 10B, postboks 150, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse:
Udtrådt af bestyrelsen: Susanne Kabel Christensen, Peder Munk Pedersen. Ind-
trådt i bestyrelsen: Mogens Øgaard Larsen, Niels Hammekensvej 45, postboks
392, 3900 Nuuk, Ivalu Duelund Qvistgaard, Samuel Kleinschmidtsvej 21 blok,
11. f047., 3900 Nuuk. - Registreret 12.09.1995.
REG.NR. ApS 103656. NAVN: UJO ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
(OPLØST). ADRESSE: Anders Olsensvej B 395, 3920 Qaqortoq. Kommune:
Qaqortoq. Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst. - Registreret
29.09.1995. REG.NR. ApS 104049. NAVN: POLAR AQQARTARTOQ EXPE-
DITION, PAE HOLDINGSSELSKAB ApS UNDER TVANGSOPLØSNING.
ADRESSE: Industrivej B 2015, postboks 2, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Skif-
teretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst. - Registreret 21.09.1995.
REG.NR. ApS 104846. NAVN: THERMOBYG ApS. ADRESSE: postboks Ti 3,
3920 Qaqortoq. Kommune: Qaqortoq. Vedtægter ændret: 01.07.1995. Nyt navn:
THERMOBYG QAQORTOQ ApS. Nye binavne: SAM-BYG QAQORTOQ
ApS (THERMOBYG QAQORTOQ ApS) EL-BYG QAQORTOQ ApS
(THERMOBYG QAQORTOQ ApS). Selskabet fusioneret med REG.NR.
ApS 196445 SAM - BYG QAQORTOQ ApS, REG.NR. ApS 199025 EL-BYG
QAQORTOQ ApS, der samtidig er opløst. - Registreret 29.09.1995.
REG.NR. ApS 105710. NAVN: REVISOR JØRGEN ANDERSEN QAQOR-
TOQ ApS UNDER TVANGSOPLØSNING. ADRESSE: postboks 54, 3920
Qaqortoq. Kommune: Qaqortoq. Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.
- Registreret 21.09.1995.
REG.NR. ApS 105711. NAVN: EJENDOMS- OG ADMINISTRATIONSSEL-
SKABET AF 20.12.1985 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING. ADRESSE:
Niels Hammekensvej 45, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Skifteretsbehandlingen
sluttet, selskabet opløst. - Registreret 21.09.1995.
REG.NR. ApS 107688. NAVN: FORRETNINGSSELSKABET JØRN LARSEN,
GODTHÅB ApS UNDER KONKURS. ADRESSE: Blok 12B, 14., 3900 Nuuk.
Kommune: Nuuk. Konkursdekret afsagt 15.10.1990 af Grønlands Landsrets Skif-
teretsafdeling. - Registreret 22.09.1995.
REG.NR. ApS 107983. NAVN: INVESTERINGSSELSKABET AF 10 FEBRU-
AR 1989, NUUK ApS UNDER TVANGSOPLØSNING. ADRESSE: Kugssuaq
1, postboks 78, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Skifteretsbehandlingen sluttet, sel-
skabet opløst. - Registreret 22.09.1995.
REG.NR. ApS!08161. NAVN: GODTHÅB RENGØRINGSSELSKAB ApS.
ADRESSE: postboks 147, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
31.05.1995. Kapitalforhøjelse: kr. 420.000,00 indbetalt ved overførte reserver /
overskud, kurs 100,00. Selskabet er omdannet til A/S 108161. NAVN: GODT-
HÅB RENGØRINGSSELSKAB A/S. ADRESSE: postboks 147, 3900 Nuuk.
Kommune: Nuuk. Binavn: DET GRØNLANDSKE RENGØRINGSSELSKAB
ApS (GODTHÅB RENGØRINGSSELSKAB A/S). Kapital kr. 500.000,00.
Bestyrelse: Direktør Bruno Pedersen, (formand), Nigerleq 46, 3905 Nuussuaq,
Direktør Børge Henning Pedersen, Tuapannguit 42, 3900 Nuuk, Advokat Jess
Aagaard Troelsen, Nigerleq 48, postboks 249, 3900 Nuuk. Direktion: Direktør
Børge Henning Pedersen, Tuapannguit 42, 3900 Nuuk, Direktør Jørgen Pedersen,
Quassunnguaq 32A, 3900 Nuuk. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
sen i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. Revision:
REG.NR. A/S64016 COOPERS & LYBRAND GRØNLAND A/S, Skibshavns-
vej 18, postboks 319, 3900 Nuuk. Regnskabsår: 01.01 - 31.12. - Registreret
15.09.1995.
REG.NR. ApS 108523. NAVN: SISIMIUT BUSSII ApS UNDER TVANGSOP-
LØSNING. ADRESSE: Kalerqap Aqq 8-4, 3911 Sisimiut. Kommune: Sisimiut.
Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst. - Registreret 22.09.1995.
REG.NR. ApS 109032. NAVN: EJENDOMS ANPARTSSELSKABET VITTUS
NIELSEN UNDER TVANGSOPLØSNING. ADRESSE: Inspektørbakken 30,
3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst. -
Registreret 22.09.1995.
REG.NR. ApS 109046. NAVN: NUUK RØRSERVICE ApS UNDER KON-
KURS. ADRESSE: Tuapannquit 70, postboks 385, 3900 Nuuk. Kommune:
Nuuk. Konkursdekret afsagt 04.04.1991 af Grønlands Landsrets Skifteretsafde-
ling. - Registreret 22.09.1995.
REG.NR. ApS150176. NAVN: SYDPRØVEN EJENDOMSANPARTSSEL-
SKAB. ADRESSE: Alluitsup Paa B 469, Sydprøven, postboks 550, 3920 Qaqor-
toq. Kommune: Nanortalik. Revision: Udtrådt af revisionen: DELOITTE &
TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den
24.05.1995. Indtrådt i revisionen: REVISIONSFIRMAET REVI-SERVICE A/S,
Smedevej 33, 6710 Esbjerg V, den 24.05.1995. - Registreret 15.09.1995.
REG.NR. ApS 154479. NAVN: AASIAAT SKIBS- & VVS-SERCIVE ApS
UNDER TVANGSOPLØSNING. ADRESSE: Fjeldvej 40, 3950 Aasiaat. Kom-
mune: Aasiaat. Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst. - Registreret
22.09.1995:
REG.NR. ApS 156537. NAVN: TRANSPORTANPARTSSELSKABET AF 4.
NOVEMBER 1986, GODTHÅB UNDER TVANGSOPLØSNING. ADRESSE:
Sdr. Hermhutvej 23, postboks 249, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Skifteretsbe-
handlingen sluttet, selskabet opløst. - Registreret 22.09.1995.
REG.NR. ApS 158505. NAVN: HF IGALAALIORFIK ApS UNDER TVANGS-
OPLØSNING. ADRESSE: postboks 684, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Skifte-
retsbehandlingen sluttet, selskabet opløst. - Registreret 22.09.1995.
ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Kampmannsgade 1, 1780 København V.
Telefon 33 12 42 80 • Telefax: 33 32 44 80