Atuagagdliutit - 12.10.1999, Blaðsíða 27
GRØNLANDSPOSTEN
MARLUNNGORNEQ 12. OKTOBER 1999 • 27
OFFICIELT
REG.NR. A/S260734. NAVN: TUNITSIVIK PAAMIUT A/S. ADRESSE: Paa-
miut Kommune, postboks 524, 3940 Paamiut. Kommune: Paamiut. Stiftelsesdato:
19.08.1999. Seneste vedtægtsdato: 19.08.1999. Kapital: kr. 4.000.000,00. Indbeta-
lingsmåde: kontant kr. 4.000.000,00 til kurs 100,00. Stiftere: REG.NR. ApS226432
RØGERIET ApS, Saqqarliit 74, 3900 Nuuk, den 19.08.1999, PAAMIUT KOM-
MUUNIAT, postboks 93, 3940 Paamiut, den 19.08.1999. Bestyrelse: Borgmester
Lars Morthen John Hans Sørensen, (formand), Danmarksvej 0, 3940 Paamiut, den
19.08.1999, Advokat Peter Jørgen Giersing, (valgt af andre), Birkebakken 46,3460
Birkerød, den 19.08.1999, Skibsreder Allan Idd Jensen, (valgt af andre), Saqqarliit
74, 3900 Nuuk, den 19.08.1999. Direktion: Direktør Svend Erik Sønderstrup,
Qiporqaq 34, 2., 3940 Paamiut, den 19.08.1999. Selskabet tegnes af direktøren i
forening med den samlede bestyrelse. Revision: Reg. revisor Tom Omebjerghus
Petterson, c/o Top-Revision, Søndergade 139, 5591 Gelsted, den 19.08.1999.
Første regnskabsår: 19.08.1999 - 31.12.1999. Regnskabsår: 01.01 - 31.12. - Regi-
streret 17.09.1999.
REG.NR. ApS260546. NAVN: ORØNLANDS 1T-CENTER ApS. ADRESSE:
Tuapanguit 36 B, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Binavn: IT-PARTNER GRØN-
LAND ApS (ORØNLANDS IT-CENTER ApS). Stiftelsesdato: 10.08.1999. Sene-
ste vedtægtsdato: 10.08.1999. Kapital: kr. 150.000,00. Indbetalingsmåde: kontant
kr. 150.000,00 til kurs 100,00. Stifter: Michael Anders Thisted, Tuapannguit 36,
3900 Nuuk, den 10.08.1999. Direktion: Michael Anders Thisted, Tuapannguit 36,
3900 Nuuk, den 10.08.1999. Selskabet tegnes af den samlede direktion. Revision:
REG.NR. A/S64016 PRICEWATERHOUSECOOPERS GRØNLAND A/S,
Skibshavnsvej 18, postboks 319, 3900 Nuuk, den 10.08.1999. Første regnskabsår:
01.05.1999 - 30.06.2000. Regnskabsår: 01.07 - 30.06. - Registreret 09.09.1999.
REG.NR. ApS261306. NAVN: RENDAL-KJÆR ApS. ADRESSE: Tuapannguit
20, postboks 446, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Stiftelsesdato: 15.09.1999. Sene-
ste vedtægtsdato: 15.09.1999. Kapital: kr. 125.000,00. Indbetalingsmåde: kontant
kr. 125.000,00 til kurs 100,00. Stiftere: Morten Bundgaard Kjær, Nigerleq 33, post-
boks 1049, 3905 Nuussuaq, den 15.09.1999, Pernille Naja Rendal, Nigerleq 33,
postboks 446, 3905 Nuussuaq, den 15.09.1999. Direktion: Morten Bundgaard
Kjær, Nigerleq 33, postboks 1049, 3905 Nuussuaq, den 15.09.1999, Pernille Naja
Rendal, Nigerleq 33, postboks 446,3905 Nuussuaq, den 15.09.1999. Selskabet teg-
nes af to direktører i forening. Revision: REG.NR. ApS226372 A-REVISION,
REGISTRERET REVISIONS ANPARTSSELSKAB, Industrivej 19, postboks
816, 3900 Nuuk, den 15.09.1999. Første regnskabsår: 15.09.1999 - 31.12.2000.
.Regnskabsår: 01.01 - 31.12. - Registreret 04.10.1999.
REG.NR. A/S66508. NAVN: SUPERBYG KALAALLIT NUNAAT A/S.
ADRESSE: Industrivej 16, postboks 140, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrel-
se: Udtrådt af bestyrelsen: Klaus Brink. Indtrådt i bestyrelsen: Økonomichef Steen
Smed Montgomery-Andersen, Qivittoqarfik 23 , 3911 Sisimiut. - Registreret
22.09.1999.
REG.NR. A/S 102808. NAVN: NUUK FARVELAGER A/S. ADRESSE: postboks
295, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Klaus
Brink. Indtrådt i bestyrelsen: Økonomichef Steen Smed Montgomery-Andersen,
Qivittoqarfik 23,3911 Sisimiut. - Registreret 22.09.1999.
REG.NR. A/S 105043. NAVN: PLATINOVA A/S. ADRESSE: Industrivej 2, post-
boks 1601,3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Direktion: Udtrådt af direktionen: Frank
Willem van der Stijl, den 01.10.1999. - Registreret 01.10.1999.
REG.NR. A/S 109674. NAVN: EJENDOMS AKTIESELSKABET AF DEN 22.
MAJ 1984. ADRESSE: c/o Hr. Svend Junge Pedersen, postboks 78, 3900 Nuuk.
Kommune: Nuuk. Kapitalnedsættelse besluttet 23.03.1999 er gennemført
02.07.1999. Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00. - Registreret 22.09.1999.
REG.NR. A/S 156867. NAVN: GREENLAND RESOURCES A/S. ADRESSE:
Tuapannguit 38, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret: 17.08.1999.
Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Erik Sprunk-Jansen, den 31.08.1999. - Regi-
streret 15.09.1999.
REG.NR. A/S 156867. NAVN: GREENLAND RESOURCES A/S. ADRESSE:
Tuapannguit 38, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse: Indtrådt i bestyrelsen:
civilingeniør Jørgen Aqe Møller, Øster Farimagsgade 30, 3. tv., 2100 København
0. - Registreret 22.09.1999.
REG.NR. A/S 156867. NAVN: GREENLAND RESOURCES A/S. ADRESSE:
Tuapannguit 38, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse: Tiltrådt som formand:
Lars Vesterbirk, den 21.09.1999. - Registreret 24.09.1999.
REG.NR. A/S 199002. NAVN: TNT - ALUK ILLUSSANIK TIT ART A AS ARFIK
A/S ARKITEKTER M.A.A. TSP. ADRESSE: postboks 189, 3900 Nuuk. Kom-
mune: Nuuk. Vedtægter ændret: 20.08.1999. Nyt navn: TNT - ILLUSSANIK TI-
TARTAASARFIK A/S. Kapitalforhøjelse: kr. 120.000,00 indbetalt ved overførte
reserver / overskud, kurs 100,00. Kapitalnedsættelse besluttet 20.08.1999 med
udbetaling til aktionærer kr. 120.000,00 til kurs 625,00. Kapitalen udgør herefter
kr. 420.000,00. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Frederik Aage Holm, den
20.08.1999. - Registreret 17.09.1999.
REG.NR. A/S203075. NAVN: GREENLAND TOURISM A/S, GRØNLANDS
TURISTRÅD. ADRESSE: Hans Egedesvej 29, postboks 1552, 3900 Nuuk. Kom-
mune: Nuuk. Vedtægter ændret: 13.08.1999. Kapitalforhøjelse: kr. 950.000,00 ind-
betalt kontant, kurs 421,05. Kapitalen udgør herefter kr. 4.000.000,00. - Registre-
ret 16.09.1999.
REG.NR. A/S2I7483. NAVN: GODTHÅB SKIBS-EL & KØLETEKNIK A/S.
ADRESSE: postboks 429, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
07.09.1999. Kapitalforhøjelse: kr. 232.500,00 indbetalt ved overførte reserver /
overskud, kurs 100,00. Kapitalnedsættelse besluttet 07.09.1999 med udbetaling til
aktionærer kr. 10.000,00 til kurs 15.000,00, med henlæggelse til særlig fond kr.
22.500,00 til kurs 100,00. Kapitalen udgør herefter kr. 532.500,00. - Registreret
17.09.1999.
REG.NR. A/S218817. NAVN: SOUTH GREENLAND TOURISM A/S UNDER
KONKURS. ADRESSE: Vatikanbakken B-68, postboks 128, 3920 Qaqortoq.
Kommune: Qaqortoq. Konkursdekret afsagt 01.09.1999 af Grønlands Landsrets
Skifteretsafdeling. - Registreret 13.09.1999.
REG.NR. A/S220684. NAVN: SISIMIUT TURISMESELSKAB A/S. ADRESSE:
Jukkorsuup Aqq 6, 3911 Sisimiut. Kommune: Sisimiut. Bestyrelse: Udtrådt af
bestyrelsen: Søren Grønhøj Andersen, den 18.11.1998, Preben Ole Kaspersen, den
01.08.1998. Bestyrelsessuppleanter: Fratrådt som suppleant: Klaus Brink, den
18.11.1998, for Søren Grønhøj Andersen, Kim Folmann Jørgensen, den
01.08.1998, for Preben Ole Kaspersen. - Registreret 10.09.1999.
REG.NR. A/S226797. NAVN: KANGERLUSSUAQ TOURISM A/S. ADRESSE:
postboks 49, 3910 Kangerlussuaq. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
26.04.1999. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Pætur Gunnarson Rasmussen, den
26.04.1999. - Registreret 15.09.1999.
REG.NR. A/S228068. NAVN: MATERIALISTEN NUUK A/S. ADRESSE:
Skibshavnsvej 20, postboks 910, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
11.09.1999. Kapitalforhøjelse: kr. 1.850.000,00 indbetalt ved overførte reserver /
overskud, kurs 100,00. Kapitalnedsættelse besluttet 11.09.1999 med udbetaling til
aktionærer kr. 1.850.000,00 til kurs 100,00. Kapitalen udgør herefter kr.
2.350.000,00. - Registreret 22.09.1999.
REG.NR. A/S239031. NAVN: UUMMANNAQ SEAFOOD A/S. ADRESSE:
postboks 102, 3961 Uummannaq. Kommune: Uummannaq. Bestyrelse: Udtrådt af
bestyrelsen: Anton Apolio Knud Mathiassen, den 11.08.1999, Jørgen Johannes
Edvard Knud Sigurdsen, den 11.08.1999. Indtrådt i bestyrelsen: Jakob Knud Jeri-
mias Petersen, Ukkusissat 0, 3961 Uummannaq, den 11.08.1999, Fisker Jens Karl
Jakob Tobiassen, Qaarsut, 3961 Uummannaq, den 11.08.1999. - Registreret
15.09.1999.
REG.NR. A/S256239. NAVN: GREENLAND WATER DRILLING A/S.
ADRESSE: Post Box. 168, 3900 Nuuk. Kommune: Ny kommune: Nuuk. Besty-
relse: Udtrådt af bestyrelsen: Svend Jens Peter Kristoffer Thomsen. - Registreret
14.09.1999.
REG.NR. ApS31697. NAVN: MALERMESTER PREBEN S ANDY ANDERSEN
ApS. ADRESSE: postboks 4, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
10.09.1999. Kapitalnedsættelse besluttet 14.05.1999 er gennemført 10.09.1999.
Kapitalen udgør herefter kr. 125.000,00. - Registreret 24.09.1999.
REG.NR. ApS446I2. NAVN: GODTHÅB SMEDE- & RØRVÆRKSTED ApS.
ADRESSE: postboks 4, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
10.09.1999. Kapitalnedsættelse besluttet 14.05.1999 er gennemført 10.09.1999.
Kapitalen udgør herefter kr. 125.000,00. - Registreret 24.09.1999.
REG.NR. ApS45549. NAVN: BETONCENTRALEN AF 15/7-1976 ApS.
ADRESSE: postboks 422, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Kapitalnedsættelse
besluttet 16.08.1999 med udbetaling til anpartshavere kr. 100.000,00 til kurs
2.500,00. - Registreret 14.09.1999.
REG.NR. ApS46779. NAVN: ASX 1772 ApS. ADRESSE: postboks 429, 3900
Nuuk. Kommune: Nuuk. Kapitalnedsættelse besluttet 07.09.1999 med udbetaling
til anpartshavere kr. 100.000,00 til kurs 400,00. - Registreret 28.09.1999.
REG.NR. ApS48618. NAVN: SUKKERTOPPEN RØR ApS. ADRESSE: post-
boks 50, 3912 Maniitsoq. Kommune: Maniitsoq. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrel-
sen: Evald Petersen, den 01.09.1999. Indtrådt i bestyrelsen: Stig Ballegaard, Aker-
put 24, 3912 Maniitsoq, den 01.09.1999, Morten Frederiksen, Ole Petersen-ip Aqq
12, 3912 Maniitsoq, den 01.09.1999, Ame Søholt Jensen, Niels Lynge-P Aqq 4,
3912 Maniitsoq, den 01.09.1999, Direktør Peter Kristensen, Langskov-Ip Aqq 4,
3912 Maniitsoq, den 01.09.1999. - Registreret 04.10.1999.
REG.NR. ApS51791. NAVN: FISKERI ANPARTSSELSKABET PAVIA ROS-
ING, MANITSOK. ADRESSE: Portussoq B 1094, postboks 123, 3912 Maniitsoq.
Kommune: Maniitsoq. Direktion: Udtrådt af direktionen: Jakob Boye Widtfeld
Samuel Grønvold, den 01.07.1999. Indtrådt i direktionen: Fiskeskipper Willy Enok
Paulus Rosing, Tikaasaq 40, 3912 Maniitsoq, den 01.07.1999. - Registreret
30.09.1999.
REG.NR. ApS 100248. NAVN: SISIMIUT EJENDOMS- OG HANDELSSEL-
SKAB ApS. ADRESSE: Kaaleeqqap Aqq 12, postboks 166, 3911 Sisimiut. Kom-
mune: Sisimiut. Kapitalforhøjelse: kr. 170.000,00 indbetalt ved overførte reserver/
overskud, kurs 100,00. Kapitalen udgør herefter kr. 250.000,00. - Registreret
08.09.1999.
Vedrørende den under 01.09.1999 registrerede ændring for Reg.nr. ApSl 10483
NUUSSUAG ENTREPRENØRSELSKAB ApS meddeles, at navnet er registreret
forkert. Selskabets navn er: NUUSSUAQ ENTREPRENØRSELSKAB ApS. -
Registreret 10.09.1999.
REG.NR. ApS 153093. NAVN: NARSSAQ MINERALS ApS I LIKVIDATION.
ADRESSE: postboks 37, 3921 Narsaq. Kommune: Narsaq. Likvidation vedtaget
06.09.1999. Tiltrådt som likvidator: Advokatfuldmægtig Thomas Ulrik, c/o Nuna
Advokater, Fjeldvej 16, postboks 59, 3900 Nuuk, den 06.09.1999. Ledelsen fra-
trådt. Selskabet tegnes af likvidator. - Registreret 20.09.1999.
REG.NR. ApS 163335. NAVN: M-BYG ENTREPRISE ApS UNDER TVANGS-
OPLØSNING. ADRESSE: postboks 287, 3912 Maniitsoq. Kommune: Maniitsoq.
Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens § 60, jf. § 61 sendt til Grøn-
lands Landsrets Skifteretsafdeling den 07.09.1999. - Registreret 07.09.1999.
REG.NR. ApS 177666. NAVN: UNIK ApS. ADRESSE: Skibshavnsvej 29, post-
boks 1018, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret: 19.09.1999. Regn-
skabsår ændret til: 01.04 - 31.03. Omlægningsperiode: 01.07.1999 - 31.03.2000. -
Registreret 28.09.1999.
REG.NR. ApS207476. NAVN: ENTREPRENØRSELSKABET EMJ KANGA-
ATSIAQ ApS. ADRESSE: postboks 507, 3955 Kangaatsiaq. Kommune: Kangaat-
siaq. Vedtægter ændret: 07.05.1999. Nyt navn: ENTREPRENØRSELSKABET
EMJ GRØNLAND ApS. Ny adresse: Sermeriut Aqqutaa 2, postboks 507, 3952
Ilulissat. Ny kommune: Ilulissat. - Registreret 22.09.1999.
REG.NR. ApS208164. NAVN: ESKIMO PELS AF 1992 ApS. ADRESSE:
Mestervej B 755, postboks 31, 3921 Narsaq. Kommune: Narsaq. Bestyrelse: Ud-
trådt af bestyrelsen: Jan Ole Emanuel Hansen, Frank Vraa. Indtrådt i bestyrelsen:
Poul Salik Jonas Hard, Auninguit BNR 0773, postboks 197, 3921 Narsaq, Direk-
tør Jørn Børge Holding, Adolf Egedesvej 0, 3921 Narsaq. - Registreret 16.09.1999.
REG.NR. ApS213045. NAVN: POLARSTAR ApS UNDER KONKURS
(OPLØST). ADRESSE: Mukkup Aqqusema 10, 3911 Sisimiut. Kommune: Sisi-
miut. Konkursbehandlingen afsluttet 01.09.1999, selskabet opløst. - Registreret
15.09.1999.
REG.NR. ApS213061. NAVN: SISU SPORT ApS. ADRESSE: kaaleeqqap 10,
postboks 264,3911 Sisimiut. Kommune: Sisimiut. Revision: Udtrådt af revisionen:
DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESEL-
SKAB, den 24.09.1999. Indtrådt i revisionen: REVISIONSFIRMAET REVI-
TEAM ApS, Ringvejen 20, 7130 Juelsminde, den 24.09.1999. - Registreret
30.09.1999.
REG.NR. ApS230308. NAVN: V.J. UUMMANNAQ ApS. ADRESSE: B 938,
postboks 17, 3961 Uummannaq. Kommune: Uummannaq. Vedtægter ændret:
15.09.1999. Kapitalforhøjelse: kr. 1.600.000,00 indbetalt ved overførte reserver/
overskud, kurs 100,00. Kapitalnedsættelse besluttet 15.09.1999 med udbetaling til
anpartshavere kr. 1.600.000,00 til kurs 100,00. Kapitalen udgør herefter kr.
2.100.000,00. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Jan Ivan Løgtholt, den
15.09.1999, Vagn Jensen, den 15.09.1999, Ane Marie Veronika Willumsen, den
15.09.1999. Direktion: Udtrådt af direktionen: Vagn Jensen, den 15.09.1999. Ind-
trådt i direktionen: Firmaleder Jan Ivan Løgtholt, Aqqusinertaaq 961, Uummannaq,
postboks 17, 3961 Uummannaq. Selskabet tegnes af en direktør. - Registreret
28.09.1999.
REG.NR. ApS241702. NAVN: SOLAR PETROLEUM ApS. ADRESSE: Kaalii-
kassaap aqq 33, 3911 Sisimiut. Kommune: Sisimiut. Revision: Udtrådt af revisio-
nen: Revisoren i Maniitsoq v/Knud Oxenvad, den 31.08.1999. - Registreret
07.09.1999.
REG.NR. ApS243618. NAVN: ARCTIC CRUISES ApS. ADRESSE: postboks
187, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Allan Idd
Jensen, den 26.07.1999. Revision: Udtrådt af revisionen: Tom Omebjerghus Pet-
terson, den 13.09.1999. - Registreret 15.09.1999.
Vedrørende det under 09.09.1999 registrerede selskab Reg.nr. ApS260546 ORØN-
LANDS IT-CENTER ApS meddeles, at selskabets navn er registreret forkert. Sel-
skabets navn er: GRØNLANDS IT-CENTER ApS. - Registreret 20.09.1999.
FILIALENS REG.NR. FAS231861. NAVN: NORWEGIAN CONSTRUCTION
GROUP NOCON, FILIAL AF NORWEGIAN CONSTRUCTION GROUP
NOCON AS, NORGE. ADRESSE: c/o Nocon-Viking, Postboks, postboks 313,
3912 Maniitsoq. Kommune: Maniitsoq. Filialbestyrer: Tiltrådt Filialbestyrer: Espen
Moe, c/o naun, Gamle Bygdevei 263, 1284 Oslo, Norge, den 01.11.1998. HOVED-
SELSKABETS REG.NR. 970976965. Registrerende myndighed: Brønnøysundre-
gistrene. NAVN: NORWEGIAN CONSTRUCTION GROUP NOCON AS.
Hjemsted: Norge. ADRESSE: c/o Selmer ASA, Postboks 1175 Sentrum, 0107
Oslo, Norge. Tegningsberettigede: Fratrådte: Torjus Alten, den 01.11.1998. - Regi-
streret 22.09.1999.
/VS 162894. GRØNLANDS KONTORFORSYNING A/S. 01.06.1998-31.05.1999
Årsregnskab. Offentliggjort 29.09.1999.
A/S 173457. JØRGEN ROHDE A/S - ARKITEKTFIRMA. 01.01.1998-31.12.1998
Indl. likv.regnsk. Offentliggjort 21.09.1999.
A/S 173457. JØRGEN ROHDE A/S - ARKITEKTFIRMA. 01.01.1998-31.12.1998
Årsregnskab. Offentliggjort 30.09.1999.
A/S 198499. IVITTUUT MINERALS A/S. 01.01.1998-31.12.1998 Årsregnskab.
Offentliggjort 20.09.1999.
A/S207892. GAIA FISH A/S. 01.01.1998-31.12.1998 Årsregnskab. Offentliggjort
08.09.1999.
A/S217159. NILAK A/S. 01.01.1998-31.12.1998 Årsregnskab. Offentliggjort
01.10.1999.
A/S234734. DONG GRØNLAND A/S. 01.01.1999-30.06.1999 Regnskabstype: !.
Offentliggjort 08.09.1999.
ApS43879. ANPARTSSELSKABET AF 1.1.1981. 01.01.1998-31.12.1998 Års-
regnskab. Offentliggjort 23.09.1999.
ApS54300. ILULISSAT AUTO ApS. 01.01.1998-31.12.1998 Årsregnskab.
Offentliggjort 14.09.1999.
ApS 156699. FOLDEN ApS. 01.01.1998-31.12.1998 Årsregnskab. Offentliggjort
03.09.1999.
ApS 162267. ARCTIC ADVENTURE GREENLAND ApS. 01.04.1998-
31.03.1999 Årsregnskab. Offentliggjort 01.10.1999.
ApS 186615. JJ CONSORT ApS. 01.01.1998-31.12.1998 Årsregnskab. Offentlig-
gjort 17.09.1999.
ApS191512. QASIGIANNGUIT EL ApS. 01.01.1998-31.12.1998 Årsregnskab.
Offentliggjort 13.09.1999.
ApS214239. B.H. SUPERMARKED ApS. 01.04.1998-31.03.1999 Årsregnskab.
Offentliggjort 20.09.1999.
ApS226235. MALERFIRMAET NERIUSAAQ ApS. 01.01.1998-31.12.1998 Års-
regnskab. Offentliggjort 30.09.1999.
ApS226372. A-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB.
01.07.1998-30.06.1999 Årsregnskab. Offentliggjort 13.09.1999.
ApS234283. SISIMIUT SKIBS-EL & ELEKTRO ApS. 01.04.1998-31.03.1999
Årsregnskab. Offentliggjort 15.09.1999.
ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Kampmannsgade 1, 1780 København V.
Telefon 33 30 77 00 • Telefax: 33 30 77 99