Árbók Háskóla Íslands - 01.01.1988, Qupperneq 9
1
Stjórn Háskólans háskólaárið 1987-1988
Rektor Háskóla íslands
Sigmundur Guðbjamason, prófessor, dr. rer. nat.
Háskólaráð, auk rektors:
Deildarforsetar
Prófessoramir dr. Bjöm Björnsson (guð-
fræðideild), Ásmundur Brekkan (læknadeild),
Jónatan Þórmundsson (lagadeild), dr. Svein-
bjöm Rafnsson (heimspekideild), dr. Valdi-
mar K. Jónsson (verkfræðideild), Þórir Einars-
son (viðskiptadeild), Guðjón Axelsson (tann-
læknadeild), dr. Þórólfur Þórlindsson (félags-
vísindadeild) og dr. Arnþór Garðarsson (raun-
vísindadeild).
Fulltrúar Félags háskólakennara:
Páll Einarsson, dósent og Stefán Olafsson,
dósent.
Fulltrúar stúdenta:
Ástráður Haraldsson, stud. jur., Jónas Fr.
Jónsson, stud. jur., Sigrún Óskarsdóttir, stud.
theol., Valborg Snævarr, stud. jur.
Háskólaritari:
Stefán Sörensson, cand. jur.
Kennslustjóri:
Halldór Guðjónsson, Ph.D.
Skrifstofa Háskólans
Háskólaritari:
Stefán Sörensson, cand. jur. (frá 1.8.1971,
fulltrúi 1.10.1969).
Kennslustjóri:
Halldór Guðjónsson, Ph.D. (frá 15.8.1975,
dósent 1.9.1972, aðjúnkt 1.9.1969).
Fjármálastjóri:
Gunnlaugur H. Jónsson, B.Sc. (Hons.),
MBA (frá 1.2.1988).
Starfsmannastjóri:
Edda Magnúsdóttir, cand. jur. (frá 1.6.1987,
deildarfulltrúi 1.9.1979).
Framkvæmdastjóri vísinda- og
þróunarnefnda:
Stefán Baldursson, M.Ed. (frá 1.8.1987).
Aóstoóarháskólaritari:
Erla Elíasdóttir, B.A. (frá 1.9.1949).
Prófstjóri:
Þórður Kristinsson, M. Lilt. (frá 1.9.1982).
Deildarstjóri:
Þóra Magnúsdóttir, M.A. (frá 23.9.1987).
Námsráðgjafar:
Ásta Kr. Ragnarsdóttir, B.A., Dipl. í náms-
ráðgjöf (frá 1.7.1981), Ragna Ólafsdóttir,
M.Sc. (hálft starf) (frá 1.1.1987) og Guðríður
Sigurðardóttir (hálft starf) (frá 1.9.1987).
Nemendaskrá:
Deildarstjóri:
Brynhildur Brynjólfsdóttir (hálft starO (frá
1.4.1988, fulltrúi 28.9.1976).
Guðfræöideild, deildarfulltrúi:
Valdís Árnadóttir (hálft starO (frá 1.5.1983).
Læknadeild, skrifstofustjórar:
Nína ísberg (frá 16.5.1974).
Perla Kolka (frá 15.6.1984, fulltrúi
1.6.1972).
Lagadeild, deildarfulltrúi:
Guðríður Helga Magnúsdóttir (frá 1.9.1987,
fulltrúi 1.9.1984).