Árbók Háskóla Íslands - 01.01.1988, Qupperneq 60
58
Árbók Háskóla íslands
Sendikennari, ráðning framlengd
Helena Porkola, háskólaárið 1985-1986
(finnska).
Forstöðumaður, skipaður
Baldur Jónsson, 1. apríl 1985. Hafði áður ver-
ið settur forstöðumaður 1. jan. 1985 til 31.
mars 1985 (Islensk málstöð).
Verkfræöideild
Prófessorar, settir
Sveinn Torfi Þórólfsson, 1. jan. 1985 um eins
árs skeið (byggingaverkfræði).
Þorgeir Pálsson, 1. jan. 1985 til 30. júní sama
ár (vélaverkfræði).
Dósentar, setning framlengd
Egill B. Hreinsson, 1. okt. 1984 til 31. ágúst
1985 (rafmagnsverkfræði).
Guðmundur R. Jónsson, 1. jan. 1985 um sex
mánaða skeið. Hlutastaða (vélaverkfræði-
skor).
Oddur B. Bjömsson, 1. jan. 1985 um sex mán-
aða skeið. Hlutastaða (vélaverkfræðiskor).
Aðjúnktar, ráðnir
Ágúst H. Bjamason, 1. ágúst 1984 til 31. júlí
1986 (endurráðinn) (vélaverkfræðiskor).
Gestur Ólafsson, 1. jan. 1985 til 31. des. 1986
(endurráðinn) (byggingaverkfræðiskor).
Gunnar I. Birgisson, 1. jan. 1985 (frumráðinn
við byggingaverkfræðiskor).
Gústaf Amar, 1. sept. 1984 til 31. ágúst 1986
(frumráðinn) (rafmagnsverkfræðiskor).
Jakob Bjömsson, 1. jan. 1984 til 31. des. 1985
(endurráðinn) (rafmagnsverkfræðiskor).
Páll Kr. Pálsson, 1. maí 1984 til 30. aprfl 1986
(endurráðinn) (vélaverkfræðiskor).
Ragnar Sigbjömsson, 1. ágúst 1984 til 31.
júlf 1986 (endurráðinn) (byggingaverkfræði-
skor).
Sigurjón Arason, l.ágúst 1983 til 31. júlí 1985
(endurráðinn) (byggingaverkfræðiskor).
Vilhjálmur Þór Kjartansson, 1. jan. 1985 til
31. des. 1986 (endurráðinn) (rafmagnsverk-
fræðiskor).
Viðskiptadeiid
Dósent, settur (lilutastaða)
Inejaldur Hannibalsson, 1. jan. 1985 til 30.
júní 1987 (rekstrarhagfræði). Var skipaður
dósent 15. sept. 1982 en veitt lausn frá því
embætti að eigin ósk 1. febr. 1983.
Lektor, skipaður
Ragnar Árnason, 1. júlí 1985. Áðurhafði setn-
ing hans verið framlengd 1. jan. 1985 um 6
mánaða skeið.
Aðjúnktar, ráðnir
Eyjólfur K. Emilsson, 1. sept. 1984 til þriggja
ára (frumráðinn).
Þórður Friðjónsson, 1. jan. 1984 til 31. des.
1986 (endurráðinn).
Tannlæknadeild
Dósent, skipaður (hlutastaif)
Jóhann Heiðar Jóhannsson, 1. sept. 1984 til
þriggja ára (meinafræði munns og kjálka).
Lektorar, skipaðir
Einar Ragnarsson, 1. sept. 1984 til þriggja ára
(gervitanngerð).
Karl Öm Karlsson, 1. sept. 1984 til þriggja ára
(bitfræði og formfræði).
Sigurjón Amlaugsson, 1. sept. 1984 til þriggja
ára (tannvegsfræði).
Sigurjón H. Ólafsson, 1. sept. 1984 (munn-
skurðlækningar).
Lektorar, skipaðir (hlutastörf)
Guðrún Gísladóttir, l.sept. 1984 til þriggja ára
(tannvegsfræði).
Jón V. Amórsson, 1. sept. 1984 til eins árs
(röntgenfræði).
Peter Holbrook, 1. sept. 1984 til eins árs
(örveru- og ónæmisfræði).
Lektorar, settir (hlutastöif)
Bjöm Ragnarsson, 1. sept. 1984 til þriggja ára
(tannholsfræði).