Árbók Háskóla Íslands - 01.01.1988, Qupperneq 65
Kennarar Háskólans
63
Lektor, settur (hlutastarf)
Jakob K. Kristjánsson, frá 1. maí til 31. des.
1986 (líffræði).
Aðjúnktar, frumráðning
Helgi Þórsson, frá 1. jan. 1986 til 31. des. 1987
(stærðfræðiskor).
Hreggviður Norðdahl, 1. sept. 1985 til 31.
ágúst 1987 (jarðfræðaskor).
Jón Pétursson, frá 1. jan. 1986 til 2ja ára
(eðlisfræðiskor).
Kjartan G. Magnússon, frá 1. jan. 1986 til 31.
des. 1987 (stærðfræðiskor).
Þórir Sigurðsson, frá 1. des. 1985 til 30. nóv.
1986 (eðlisfræðiskor).
Þorsteinn I. Sigfússon, frá 1. sept. 1985 til 31.
ágúst 1987 (eðlisfræðiskor).
Sétfrœðingar, skipaðir
Ágúst Kvaran, 1. maí 1986.
Jakob Yngvason, 1. maí 1986.
Séifrœðingar, settir
Jón Magnússon, 1. sept. 1986 til tveggja ára.
Ragnar Sigurðsson, 1. sept. 1986 til tveggja
ára.
Sigríður Jónsdóttir, 1. sept. 1986 til tveggja ára.
Séifrœðingar, setning framlengcl
Hreggviður Norðdahl, 1. sept. 1986 til eins árs.
Þórður Jónsson, frá 1. maí til 31. ágúst 1986.
Breytingar á starfsliði
samkvæmt geröabókum háskólaráðs
háskólaárin 1986-1988
Guöfræðideild
Prófessorar, skipaðir (stöðuhœkkun)
Bjami Sigurðsson, 1. júlí 1988 (kennimannleg
guðfræði).
Jónas Gíslason, 1. júní 1988 (kirkjusaga).
Lektor, skipaður (hálf staða)
Hörður Áskelsson, 1. ágúst 1988 til fimm ára
(litúrgísk söngfræði). Áður settur.
Læknadeild
Prófessorar, skipaðir
Einar Stefánsson, l.jan. 1988 (augnsjúkdóma-
fræði).
Magnús Jóhannsson, 1. febr. 1987 (lyfjafræði).
Stöðuhækkun.
Dósentar, skipaðir (hlutastörf)
Jóhannes Bjömsson, 1. júlí 1987 til 5 ára (líf-
færafræði).
Karl G. Kristinsson, 1. júlí 1988 til 5 ára (klin-
ísk bakteríufræði).
Kristrún Benediktsdóttir, 1. júlí 1988 til 5 ára
(líffærameinafræði).
Stefán Skaftason, 1. maí 1988 til 30. júnf 1993
(háls-, nef- og eymasjúkdómafræði). Áður
lektorfrá 1. sept. 1983.
Dósentar, skipun endurnýjuð (hlutastöif)
Ámi Kristinsson, 1. jan. 1987 til 30. júní 1991
(hjartasjúkdómafræði).
Bjami Þjóðleifsson, 1. jan. 1987 til 30. júní
1991 (meltingarsjúkdómafræði).
Grétar Ólafsson, 1. júlí 1987 til 5 ára (brjóst-
holsskurðlækningar).
Guðjón Magnússon, 1. júlí 1987 til 5 ára
(félagslæknisfræði).
Guðmundur Vikar Einarsson, 1. júlí 1988 til
5 ára (þvagfæraskurðlækningar). Var áður
lektor.
Gunnar Biering, 1. júlí 1987 til 5 ára (bama-
sjúkdómafræði).
Hannes Pétursson, 1. júlí 1988 til 5 ára (geð-
sjúkdómafræði).