Árbók Háskóla Íslands - 01.01.1988, Blaðsíða 70
68
Árbók Háskóla íslands
Tannlæknadeild
Dósent, skipaður (hlutastarf)
Jóhann Heiðar Jóhannsson, 1. sept. 1987 um
þriggja ára skeið (meinafræði munns og
kjálka).
Lektorar, skipaðir (hlutastörf)
Ársæll Jónsson, 1. sept. 1987 um fimm ára
skeið (almenn lyflæknisfræði) (37% staða).
Bjöm R. Ragnarsson, 1. sept. 1987 um þriggja
ára skeið (tannholsfræði).
Halla Sigurjóns, 1. sept. 1987 um þriggja ára
skeið (tannsjúkdómafræði og tannfyllingar).
Karl Öm Karlsson, 1. sept. 1987 um þriggja ára
skeið (bitfræði).
Lektorar.framlengd setning (hlutastörf
Ársæll Jónsson, 1. sept. 1986 til eins árs.
Jón V. Amórsson, 1. sept. 1986 um eins árs
skeið og 1. sept. 1988 um fimm mánaða
skeið.
Sigurjón Arnlaugsson, 1. sept. 1988 um eins
árs skeið (tannvegsfræði).
Aðjúnktar, ráðnir
Helgi Magnússon, 1. sept. 1986 til fimm ára
(endurráðinn).
Inga B. Ámadóttir, 1. sept. 1987 til 31. ágúst
1990 (frumráðin).
Kristján Ingólfsson, 1. sept. 1986 til fimm ára
(endurráðinn).
Magnús J. Kristinsson, 1. sept. 1986 til þriggja
ára (frumráðinn).
Svend Richter, 1. sept. 1987 til 31. ágúst 1990
(frumráðinn).
Þorsteinn Scheving Thorsteinsson, 1. sept.
1986 til fimm ára (endurráðinn).
Félagsvísindadeild
Dósentar, skipaðir (stöðuhœkkun)
Gísli Pálsson, 1. sept. 1987 (mannfræði). Var
skipaður lektor 15. sept. 1983.
Guðný Guðbjömsdóttir, 1. sept. 1987 (uppeld-
isfræði). Varskipuð lektor 1. nóv. 1975.
Lektor, skipaður
Hannes H. Gissurarson, 1. ágúst 1988 (stjóm-
málafræði).
Lektorar, settir
Gunnar Gunnarsson, 1. júlí til 31. des. sama ár.
Setning hans framlengd 1. jan. 1988 til 31.
ágúst 1988 (alþjóðastjómmál).
Stefanía Júlíusdóttir, 1. sept. 1987 um þriggja
ára skeið (bókasafns- og upplýsingafræði).
Þorlákur Karlsson, 1. júlí 1988 um þriggja ára
skeið (aðferðafræði).
Lektorar, framlengd setning (hlutastörf)
Elías Þ. Héðinsson, 1. jan. 1987 um 6 mánaða
skeið (aðferðafræði). Setning framlengd að
nýju til 1. febr. 1988. Enn á ný framlengd til
30. júni' 1988.
Ólafur Þ. Harðarson, 1. jan. 1987 um 6 mánaða
skeið (aðferðafræði). Setning framlengd að
nýju til 1. febr. 1988. Enn á ný framlengd til
30. júní 1988. Ráðinn aðjúnkt 1. ágúst 1988
um tveggja ára skeið.
Kennslustjóri, skipaður
Gerður G. Óskarsdóttir, 1. sept. 1988 til fimm
ára (uppeldis- og kennslufræði).
Kennslustjóri, framlengd setning
Guðrún Jónsdóttir, 1. nóv. 1986 til 1. ágúst
1988 og aftur 1. ágúst 1988 til 31. des. 1988
(félagsráðgjöf)-
Raunvísindadeild
Prófessorar skipaðir (voru flestir dósentar
áðuij.
Bjartmar Sveinbjömsson, 1. ágúst 1988 (grasa-
fræði við líffræðiskor). (Veitt launalaust leyfi
1. sept. 1988 til 31. maí 1990.)
Gísli Már Gíslason, 1. júní 1988. Vardósent frá
l.jan. 1982.
Guðni Á. Alfreðsson, 1. júní 1987 (örveru-
fræði). Stöðuhækkun. Var skipaður dósent 1.
júlí 1973.
Gylfi Már Guðbergsson, 1. júní 1987 (landa-
fræði við jarðfræðaskor). Stöðuhækkun. Var
skipaður dósent 1. júlí 1974.