Árbók Háskóla Íslands - 01.01.1988, Síða 71
Kennarar Háskólans
69
Jakob Yngvason, 1. jan. 1988 (kennileg eðlis-
fræði).
Jóhann P. Malmquist, 1. júlí 1986 (tölvun-
arfræði við stærðfræðiskor). Áður settur
prófessor.
Jón Kr. Arason, 1. febr. 1987 (stærðfræði).
Sigfús Jóhann Johnsen, l.júní 1987 (jarðeðlis-
fræði). Stöðuhækkun. Var skipaður dósent 1.
ágúst 1979.
Stefán Arnórsson, 1. febr. 1987 (jarðfræði).
ÖmHelgason, 1. febr. 1987 (eðlisfræði).
Prófessor, settur
Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 1. sept. 1988 til 31.
maí 1990 (grasafræði við líffræðiskor).
Dósent, skipaður
Jörundur Svavarsson, 1. júní 1988 (sjávarlíf-
fræði).
Dósentar, settir
Guðjón Þorkelsson, 15. sept. 1986 til eins árs.
Setning hans framlengd 15. sept. 1987 til 31.
júlí 1988 (matvælafræði).
Sigurjón Arason, 15. sept. 1986 til eins árs.
Setning hans framlengd 15. sept. 1987 til
31. júlí 1988 (matvælafræði) og aftur 1.
ágúst 1988 til 31. jan. 1989.
Dósentar, framlengd setning (hlutastörf)
Bjami Ásgeirsson, 1. sept. 1986 til eins árs og
1. sept. 1987 til eins árs (lífefnafræði). Setn-
ing hans var framlengd á ný 1. ágúst 1988 til
31. jan. 1989.
Guðmundur Guðmundsson, 1. júlí 1987 um
eins árs skeið (stærðfræðiskor).
Guðmundur G. Haraldsson, 1. sept. 1986 til
eins árs og aftur 1. sept. 1987 (lffræn efna-
fræði).
Gunnar Ingimundarson, 1. júlí 1987 um eins
árs skeið (stærðfræðiskor).
Lektor, settur
Jakob K. Kristjánsson, 1. sept. 1987 til eins árs
(örverufræði).
Lektor, framlengd setning
SnoiTÍ Agnarsson, 1. febr. 1987 um 7 rnánaða
skeið (tölvunarfræði). Setning framlengd um
þriggja ára skeið frá 1. sept. 1987.
Aðjúnktar, ráðnir
Ágúst Kvaran, 1. jan. 1987 til 31. des. 1991
(efnafræði). Endurráðinn.
Einar H. Guðmundsson, 1. sept. 1987 til 31.
ágúst 1989 (eðlisfræði). Endurráðinn.
Helgi Þórsson, 1. jan. 1988 til 31. des. 1989
(stærðfræði). Endurráðinn.
Hreggviður Norðdahl, 1. sept. 1987 til 31.
ágúst 1989 (jarðfræði). Endurráðinn.
Hörður Þormar, 1. jan. 1987 til 31. des. 1991
(efnafræði). Endurráðinn.
Jakob Yngvason, 1. jan. 1987 (eðlisfræði).
Endurráðinn.
Jóhanna Erla Eyfjörð, 1. jan. 1986 til tveggja
ára og aftur 1. jan. 1988 til tveggja ára (líf-
fræði).
Jón Eiríksson, 1. jan. 1987 til tveggja ára (jarð-
fræði). Endurráðinn.
Jón Gíslason, 1. jan. 1987 til 15. sept. sama ár
(efnafræði). Frumráðinn.
KjartanG. Magnússon, 1. jan. 1988 til 31. des.
1989 (stærðfræði). Endurráðinn.
Kristinn J. Albertsson, 1. jan. 1987 (jarðfræði).
Endurráðinn.
Kristján Kristjánsson, 1. jan. 1987 til 31. des.
1988. Endurráðinn.
Páll Einarsson, 1. sept. 1987 til 31. ágúst 1989
(eðlisfræði). Frumráðinn.
Sigurður A. Einarsson, 1. sept. 1987 til 31.
ágúst 1989 (eðlisfræði). Frumráðinn.
Sigurður Guðmundsson, 1. ágúst 1987 til 31.
júlí 1989 (jarðfræði). Frumráðinn.
Þóra E. Þórhallsdóttir, 1. sept. 1986 til tveggja
ára (líffræði). Frumráðin.
Þórir Sigurðsson, 1. jan. 1987 til tveggja ára
(eðlisfræði). Endurráðinn.
Sérfrœðingar, skipaðir
Robert Magnus, 1. febr. 1988 (stærðfræði).
Setning hans áður framlengd 1. ágúst 1986
til tveggja ára.