Atuagagdliutit - 15.01.1998, Page 22
22
Nr. 4-1998
É/É
GRØNLANDSPOSTEN
Meeqqat angajoqqaaminnit
najomeqamerusamissaat pisariaqarpoq
Malinånguaq M. Mølgaard, Inuit Ataqatigiit sinnerlugit inatsisartunut
ilaasortaq
Agnethe Davidsen-ip meeq-
qat mikinerminniit angajoq-
qaaminnit piffissaqarfigine-
qamerunissaat pillugu oqaa-
seqarnera taperserniarpara.
Tassami ataasiaannarnanga
tamanna inatsisartut oqalut-
tarfmniit oqaatigisimagakku.
Ullumikkummi meeqqat mi-
kineriniit angajoqqaavisa qi-
massimavallaartarpaat, aam-
malu angajoqqaajulluni,- i-
ngammik mikisunik meera-
qarluni tamanna ilungersu-
narluinnartarpoq.
Tassami meeqqat suli mi-
luttunnguit ullorsuaq tamaat
qimassimaneqartarput, anga-
joqqaallu meeqqerivinnut
paarsisuinulluunniit aallertar-
put qasoreerlutik, meeqqatillu
qasoreersimasut. Tamatumap
kingoma angerlaraanni igaas-
sat, errortassat, illup ilua il.il.
suliassaasarlutik. Tamatumal-
lu kingunerisarlugu meeqqat
angajoqqaaminnit annertune-
rusumik piffissaqarfigineqar-
tannginneri.
Taamaattumik meerartagut
toqqissisimanerusumik pe-
rortinneqassappata, angajoq-
qaat sivisunerusumik meeq-
qamik najomissaannut periar-
fissiuunneqartariaqarput.
Eminerup kingoma sulin-
ngiffeqartarneq, naak sivit-
someqaqqammeraluartoq suli
sivikippallaarpoq, taassumalu
saniatigut angajoqqaat miki-
sunik meerallit arlaataluunniit
ullormut 8 tiimi sulinani, suli-
nerata 4-6 tiiminut sivikilli-
sinneqarsinnaanissaa anguni-
artariaqarpoq.
Soorlu oqaatigineqartartoq
meeqqap inuunerani ukiut si-
ulliit 5-it inuunemp sinnera-
nut toqqammaviliisartut. Taa-
maattumik pissusissamisuus-
sagaluarpoq, meeqqat taama-
tut ukioqalemissaat tikillugu
angajoqqaat sulisamerat sivi-
killineqaraluarpat. Ilami ul-
lormut akunnerit malunnguil-
luunniit iluaqutaassagalua-
qimmata.
Soorlumi Isumaginninner-
mut Naalakkersuisoq Mikael
Petersen oqartoq inuiaqatigiit
akissaqarnerat tamatumani
aamma apeqqutaasoq, isuma-
qarpunga aallamiutaasumik
angajoqqaat sulisamerisa si-
vikillisinnaanissaat periarfis-
siuuttariaqartoq, aammami
taamaalilluni suliffissaaleqi-
sut ullup ilaa sulisinnaalissa-
galuarmata, soorunami sulif-
fiup suunera apeqqutaalluni.
Tamanna pillugu ukiut 2-t
matuma sioma, kattuffiit a-
peqqummi matumani pinngit-
soorneqarsinnaanngimmata
allaffigisimagaluarpakka, kat-
tuffilli ataasiinnaq kisimi a-
kissuteqarsimavoq.
Soorunami akunnerit mar-
luk sisamalluunniit sulisameq
sivikillineqassappat, angajoq-
qaat tamanna isertitaannut
sunniuteqanngitsoorunnan-
ngimmata, taakkuli arlaatigut,
ilanngaatitigut, akileraarutik-
kut allatigulluunniit aaqqiivi-
gineqarsinnaanissaasa aqqu-
tissiuunnissaat misissome-
qartariaqarpoq.
Kisianni tassa meerartagut
toqqissisimasumik peroriar-
tortissagutsigit mikineriniit
angajoqqaaminnit piffissaqar-
figineqamerunissaat anguni-
artariaqarparput. Tamannami
ilaqutariit meeqqallu toqqissi-
simanerullutik inooqataanis-
saannut aqqutissiuussisus-
saammat, siunissarlu ungasin-
nerusoq isigalugu imminut
akilersinnaanerussalluni.
OFFICIELT
REG.NR. A/S39070. NAVN: GRØNLANDSBANKEN, AKTIESELSKAB.
ADRESSE: postboks 1033, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse: Fratrådt
som næstformand, tiltrådt som formand: Steen Aage Bache. Fratrådt som for-
mand, men forbliver i bestyrelsen: Jakob Brogaard. Udtrådt af bestyrelsen: Lars
Grønborg Eskesen. Suppleanter - selskabsvalgte: Fratrådt som suppleant: Hans
Henrik Senderovitz for Jette Radich. Direktion: Udtrådt af direktionen: Poul Erik
Olsen. - Registreret 29.12.1997.
REG.NR. A/S67900. NAVN: POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S. ADRES-
SE: postboks 1057, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
01.11.1997. Nyt binavn: POLAR TORSK A/S (POLAR SEAFOOD GREEN-
LAND A/S). Kapitalforhøjelse: kr. 300.000,00 indbetalt ved fusion, kurs
10.680,89. Kapitalen udgør herefter kr. 1.800.000,00. Selskabet fusioneret med
REG.NR. ApS 196170 POLAR TORSK ApS, der samtidig er opløst. - Registre-
ret 05.01.1998.
REG.NR. A/S 105043. NAVN: PLATINOVA A/S. ADRESSE: Industrivej 2,
postboks 1601, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret: 04.12.1997.
Kapitalforhøjelse: kr. 350,00 indbetalt i værdier, kurs 52.257,00, Klasser: ALM
kr. 350,00. Kapitalen udgør herefter kr. 558.223,36. Kapitalen er opdelt i klasser:
ALM kr. 246.633,88, Nom.stem.aktier kr. 311.589,48. - Registreret 10.12.1997.
REG.NR. A/S 105043. NAVN: PLATINOVA A/S. ADRESSE: Industrivej 2,
postboks 1601, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret: 16.12.1997.
Kapitalforhøjelse: kr. 662,00 indbetalt i værdier, kurs 59.548,00, Klasser: ALM
kr. 662,00. Kapitalen udgør herefter kr. 558.885,36. Kapitalen er opdelt i klasser:
ALM kr. 247.295,88, Nom.stem.aktier kr. 311.589,48. - Registreret 22.12.1997.
REG.NR. A/S 106030. NAVN: EJENDOMS AKTIESELSKABET AF 8. JUNI
1985 I LIKVIDATION. ADRESSE: c/o Erik Sevaldsen, GRØNLANDSBAN-
KEN A/S, Skibshavnsvej 3, postboks 1033, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk.
Binavne: NUNA LEASING A/S (EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 8. JUNI
1985) I LIKVIDATION, NUNA PENSION A/S (EJENDOMSAKTIESEL-
SKABET AF 8. JUNI 1985) I LIKVIDATION, NUNA FINANS A/S (EJEN-
DOMSAKTIESELSKABET AF 8. JUNI 1985) I LIKVIDATION. Likvidation
sluttet, og selskabet opløst. - Registreret 29.12.1997.
REG.NR. A/S 156947. NAVN: CARL LYNGE A/S. ADRESSE: Nuukullak 19,
postboks 214, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen:
Lotte Gerda Voss. Indtrådt i bestyrelsen: Elektromekaniker Knud Trolle, Isaajap
Aqqutaa 16, 3900 Nuuk. - Registreret 10.12.1997.
REG.NR. A/S 163642. NAVN: NORTHERN ATLANTIC FINANCE A/S.
ADRESSE: postboks 580, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
30.10.1997. Selskabet er omdannet til ApS163642. NAVN: NORTHERN
ATLANTIC FINANCE ApS. ADRESSE: postboks 580, 3900 Nuuk. Kommune:
Nuuk. Kapital kr. 600.000,00. Direktion: Ingeniør Poul Jørgen Nielsen, Rødsiet
22, 9430 Vadum, Direktør Ole Nielsen, Hedegaardsvej 15, Biersted, 9440 Aaby-
bro, den 30.10.1997. Selskabet tegnes af direktionen. Revision: REG.NR.
A/S64016 COOPERS & LYBRAND GRØNLAND A/S, Skibshavnsvej 18, post-
boks 319, 3900 Nuuk. Regnskabsår: 01.01 - 31.12. - Registreret 04.12.1997.
REG.NR. A/S 185513. NAVN: ICE TRAWL GREENLAND A/S. ADRESSE:
Fabriksvej 4, postboks 1035, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse: Udtrådt
af bestyrelsen: Ole Garby Ramlau-Hansen, den 15.10.1997, Pauli Olsen, den
15.10.1997. Indtrådt i bestyrelsen: Landsstyreformand Lars-Emil Johansen, (for-
mand), Fjeldvej 7, 3900 Nuuk, den 15.10.1997. - Registreret 03.12.1997.
REG.NR. A/S209713. NAVN: KNI A/S. ADRESSE: J. M. Jensenip Aqq 2, 3911
Sisimiut. Kommune: Sisimiut. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: IGistoffer
Morten Mikael Ole Petersen, den 19.11.1997. Indtrådt i bestyrelsen: Direktør
Jonas Johannes David Frederik Christiansen, Sarqanguaqvej, 3921 Narsaq, den
19.11.1997. - Registreret 22.12.1997.
REG.NR. A/S221834. NAVN: AASIAAT KONSORTIET AF 1995 A/S I LI-
KVIDATION. ADRESSE: Peter Siegstadsvej 2, postboks 279, 3950 Aasiaat.
Kommune: Aasiaat. Likvidation vedtaget 31.05.1997. Tiltrådt som likvidator:
Advokat Christian Gorrissen, c/o Kønig, Homann & Erichsen, Fjeldvej 16, post-
boks 59, 3900 Nuuk. Ledelsen fratrådt. Selskabet tegnes af likvidator alene. -
Registreret 09.12.1997.
REG.NR. A/S229766. NAVN: INU:IT A/S. ADRESSE: Eqalugalinnguit 66,
3905 Nuussuaq. Kommune: Nuuk. Bestyrelse: Udtrådt af bestyrelsen: Jens Dahl
Thomasen. Indtrådt i bestyrelsen: Direktør Otto Strømman Nielsen, Kujallerpaat
2, 3900 Nuuk. Revision: Indtrådt i revisionen: COOPERS & LYBRAND GRØN-
LAND A/S, Skibshavnsvej 18, 3900 Nuuk. - Registreret 16.12.1997.
REG.NR. A/S229766. NAVN: INU:IT A/S. ADRESSE: Eqalugalinnguit 66,
3905 Nuussuaq. Kommune: Nuuk. Revision: Udtrådt af revisionen: A-REVI-
SION, REGISTRERET REVISIONS ANPARTSSELSKAB. - Registreret
16.12.1997.
REG.NR. A/S233663. NAVN: KNI REDERI A/S. ADRESSE: postboks 608,
3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret: 25.11.1997. Ny adresse: Vand-
søvej 10, postboks 608, 3900 Nuuk. Kapitalforhøjelse: kr. 49.500.000,00 indbe-
talt i værdier, kurs 128,59. Kapitalen udgør herefter kr. 50.000.000,00. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller af bestyrelsens formand i forening med et andet
medlem af bestyrelsen. Regnskabsår ændret til: 01.01 - 31.12. Første regnskab-
sår: 01.01.1997 - 31.12.1997. - Registreret 15.12.1997.
REG.NR. ApS48045. NAVN: EJENDOMSSELSKABET AF 16. APRIL 1982,
GODTHÅB ApS I LIKVIDATION. ADRESSE: c/o Chefjurist Erik Sevaldsen,
Grønlandsbanken A/S, postboks 1033, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Likvida-
tion sluttet, og selskabet opløst. - Registreret 29.12.1997.
REG.NR. ApS 152423. NAVN: E. PIHL & SØN, GRØNLAND ApS. ADRES-
SE: Fjeldvej 16, postboks 59, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ændret:
31.10.1997. Kapitalforhøjelse: kr. 45.000,00 indbetalt ved overførte reserver /
overskud, kurs 100,00. Kapitalen udgør herefter kr. 125.000,00. Revision: Ud-
trådt af revisionen: Egill Georg Christensen, den 31.10.1997. Indtrådt i revisio-
nen: REG.NR. A/S212240 VILH. JENSEN - EGILL CHRISTENSEN STATS-
AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Falkoner Alle 7, 2000 Frede-
riksberg, den 31.10.1997. - Registreret 03.12.1997.
REG.NR. ApS 158821. NAVN: ISORTAQ TRAWL ApS. ADRESSE: Syge-
husvej 1050, postboks 271, 3952 Ilulissat. Kommune: Ilulissat. Kapitalnedsæt-
telse besluttet 25.11.1997 med udbetaling til anpartshavere kr. 577.500,00 til kurs
200,00. - Registreret 12.12.1997.
REG.NR. ApS 163258. NAVN: GRILL- OG PIZZABAREN ApS. ADRESSE:
Aqqusinerssuaq 40, postboks 149, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter
ændret: 28.10.1997. Kapitalnedsættelse besluttet 31.05.1997 er gennemført
28.10.1997. Kapitalen udgør herefter kr. 125.000,00. - Registreret 04.12.1997.
REG.NR. ApS 176956. NAVN: DB 5, NUUK ApS. ADRESSE: Nigerleq 43,
Nuussuaq, postboks 838, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Den under 29.09.1997
fremsendte anmodning til Grønlands Landsrets Skifteretsafdeling om opløsning
af selskabet, er annulleret. - Registreret 16.12.1997.
REG.NR. ApS 177666. NAVN: UNIK ApS. ADRESSE: Aqqusinersuaq 6, 3900
Nuuk. Kommune: Nuuk. Kapitalnedsættelse besluttet 24.11.1997 med udbetaling
til anpartshavere kr. 10.000,00 til kurs 9.620,93. - Registreret 17.12.1997.
REG.NR. ApS 196170. NAVN: POLAR TORSK ApS. ADRESSE: Kujallerpaat
1A, postboks 1616, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Selskabet opløst efter fusion
med REG.NR. A/S67900 POLAR SEAFOOD GREENLAND A/S. - Registreret
05.01.1998. REG.NR. ApS215604. NAVN: NALLUFFIK ApS. ADRESSE:
Tuapannguit 64 B, postboks 559, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Vedtægter ænd-
ret: 27.08.1997. Ny adresse: Attartup Timaa 10/30, 3905 Nuussuaq. Bestyrelse:
Udtrådt af bestyrelsen: Anthon N M M Egede, den 27.08.1997, Amos Benjamin
Søren Vittus Hansen, den 27.08.1997, Vittus Nikolaj David Holm, den
27.08.1997, den 27.08.1997, Hans Kristian Lars Simon Holm, den 27.08.1997,
Kaleraq K B S Ringsted, den 27.08.1997. Direktion: Udtrådt af direktionen: Ant-
hon NMM Egede, den 27.08.1997. Indtrådt i direktionen: Direktør Vittus Niko-
laj David Holm, Attartup Timaa 10, 30., 3905 Nuussuaq, den 27.08.1997. Sel-
skabet tegnes af en direktør. - Registreret 16.12.1997.
REG.NR. ApS229849. NAVN: GREENLAND PRIME CONTRACTOR ApS.
ADRESSE: Aqqusinersuaq 27, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Bestyrelse: Til-
trådt som næstformand: Henrik Aqqalooraq Lund. - Registreret 17.12.1997.
REG.NR. ApS238017. NAVN: ApS KBUS 17 NR. 1154. ADRESSE: c/o Lrs.
Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K. Kommune: Køben-
havn. Vedtægter ændret: 03.11.1997. Nyt navn: ANSER I ApS. Ny adresse: post-
boks 1459, 3900 Nuuk. Ny kommune: Nuuk. Direktion: Udtrådt af direktionen:
Per Emil Hasselbalch Stakemann, den 03.11.1997. Indtrådt i direktionen: Erling
Munkholm, Kirkevej 7, postboks 1459, 3900 Nuuk, den 03.11.1997. Revision:
Udtrådt af revisionen: ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVI-
SIONSAKTIESELSKAB, den 03.11.1997. Indtrådt i revisionen: Reg. revisor
Henning Juul Studsgaard, Torvegade 7, 9490 Pandrup, den 03.11.1997. - Regi-
streret 11.12.1997.
A/S54073. GODTHÅB ELEKTROVÆRKSTED A/S. 01.01.1997-30.09.1997
Ind!, likv.regnsk. Offentliggjort 09.12.1997.
A/S56602. RESTAURANT NANOK GRØNLAND A/S. 01.09.1996-31.08.1997
Årsregnskab. Offentliggjort 19.12.1997.
A/S 106030. EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 8. JUNI 1985. 01.01.1997-
17.12.1997 Afsl. likv.regnsk. Offentliggjort 29.12.1997.
A/S 150768. RAMBØLL, HANNEMANN & HØJLUND INGENIØRITUT
SIUNNERSUISARFIK A/S. 01.07.1996-30.06.1997 Årsregnskab. Offentliggjort
10.12.1997.
A/S215154. TELE GREENLAND A/S. 01.01.1996-31.12.1996 Årsregnskab.
Offentliggjort 29.12.1997.
ApS35533. MINI-TAXI "2 18 18 “ ApS. 01.08.1996-31.07.1997 Årsregnskab.
Offentliggjort 05.12.1997.
ApS39485. JULIANEHÅB VVS-TEKNIK ApS. 01.07.1996-30.06.1997
Årsregnskab. Offentliggjort 17.12.1997.
ApS46580. ARCT1C STAR ApS. 01.05.1996-30.04.1997 Årsregnskab.
Offentliggjort 19.12.1997.
ApS48045. EJENDOMSSELSKABET AF 16. APRIL 1982, GODTHÅB ApS.
01.01.1997-17.12.1997 Afsl. likv.regnsk. Offentliggjort 29.12.1997.
ApS62252. ENTREPRENØREN 1 CHRISTIANSHÅB ApS, CHRISTIANS-
HÅB. 01.05.1996-30.04.1997 Årsregnskab. Offentliggjort 03.01.1998.
ApS64895. RØRBYG SISIMIUT ApS. 01.01.1997-13.05.1997 Indl. likv.regnsk.
Offentliggjort 11.12.1997.
ApS 152423. E. PIHL & SØN, GRØNLAND ApS. 01.07.1996-30.06.1997
Årsregnskab. Offentliggjort 29.12.1997.
ApS 158489. G.H. SISIMIUT ApS. 01.01.1997-08.08.1997 Indl. likv.regnsk.
Offentliggjort 11.12.1997.
ApS176956. DB 5, NUUK ApS. 01.01.1996-31.12.1996 Årsregnskab. Offentlig-
gjort 17.12.1997.
ApS214712. MALERFIRMAET MAREN HØEGH ApS. 01.01.1996-
31.12.1996 Årsregnskab. Offentliggjort 05.12.1997.
ApS219987. H.B. LYBERTH ApS. 01.01.1996-31.12.1996 Årsregnskab.
Offentliggjort 15.12.1997.
ApS220884. UJARAK MINERALS ApS. 01.04.1996-31.03.1997 Årsregnskab.
Offentliggjort 05.12.1997.
ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Kampmannsgade 1, 1780 København V.
Telefon 33 12 42 80 • Telefax: 33 32 44 80