Árbók Háskóla Íslands - 01.01.1991, Page 13
Stjórn Háskólans háskólaárið 1990-1991
Rektor Háskóla íslands
Sigmundur Guðbjarnason, prófessor, dr.rer.nat.
Háskólaráð, auk rektors
Deildarforsetar:
Prófessoramir Jónas Gíslason (guðfræði-
deild), dr. Gunnar Guðmundsson (læknadeild),
Amljótur Bjömsson (lagadeild), dr. Þór White-
head (heimspekideild), dr. Þorsteinn Helgason
(verkfræðideild), Brynjólfur Sigurðsson (við-
skipta- og hagfræðideild), Öm Bjartmars Péturs-
son (tannlæknadeild), dr. Svanur Kristjánsson
(félagsvísindadeild) og dr. Unnsteinn Stefánsson
(raunvísindadeild).
Fulltrúar Félags háskólakennara:
Dr. Stefán Ólafsson, dósent og dr. Guðrún
Kvaran, orðabókarritstjóri.
Fulltrúar stúdenta:
Árelía Eydís Guðmundsdóttir, nemi í stjóm-
málafræði, Bjami Ármannsson, nemi í tölvun-
arfræði, Pétur Már Ólafsson, nemi í íslensku á
cand. mag. stigi, Siguijón Þ. Ámason, nemi í
vélaverkffæði.
Skrifstofur Háskólans
Fjármálasvið
Framkvæmdastjóri, háskólaritari:
Gunnlaugur H. Jónsson, B.Sc. (Hons.), MBA
(ffá 1.1.1991; íjármálastjóri frá 1.2.1988).
Deildarstjóri:
Jónas Ásmundsson (ffá 1.1.1991; aðalbókari
'11972, fulltrúi 15.6.1971).
Fulltrúi:
Halldóra ísberg (ffá 1.3.1990; féhirðir
1-2.1979).
Kennslusvið
Framkvæmdastjóri:
Þórður Kristinsson, M. Litt. (ffá 1.1.1991;
Prófstjóri 1.9.1982).
Prófstjóri:
Ámi Finnsson, B.A. (frá 1.4.1991; deildar-
stjóri 1.1.1990; starfsmaður 15.1.1988).
Deildarstjóri nemendaskrár:
Brynhildur Brynjólfsdóttir (87,5% starf ffá
1.2.1991, áður 50% starf (ffá 1.4.1988; fulltrúi
28.9.1976).
Starfsmannasvið
Framkvæmdastjóri:
Edda Magnúsdóttir, cand. jur. (ffá 1.1.1991;
starfsmannastjóri 1.6.1987; deildarfulltrúi
1.9.1979).
Deiidarstjóri:
Sigrún Valgarðsdóttir, fil. kand. (frá
1.4.1988).
Aðalféhirðir:
Rósa Guðmundsdóttir (ffá 1.3.1972).
Rannsóknasvið
Framkvæmdastjóri:
Stefán Baldursson, Ph.D. (ffá 1.1.1991; ffam-
kvæmdastjóri vísinda- og þróunamefndar
1.8.1987).
Deildarstjóri:
Halldór Jónsson, B.A. (ffá 1.10.1990).
Samskiptasvið
Framkvæmdastjóri:
Þóra Magnúsdóttir, M.A. (frá 1.1.1991;
deildarstjóri alþjóðasamskipta 23.9.1987)
Deildarstjórar:
Oddffíður Halla Þorsteinsdóttir, M.A. (60%
starf) (ffá 1.4.1991), Kristín A. Ámadóttir, B.A.
(hálft starf) (ffá 16.8.1991).
Byggingasvið
Byggingastjóri:
Eggert Þór Steinþórsson, trésmíðameistari
(frá 15.6.1990).
Ráðunautur rektors í bygginga- og
skipulagsmálum:
Maggi Jónsson, D. Arch. (frá 1.12.1978,
byggingastjóri 1973).