Árbók Háskóla Íslands - 01.01.1991, Page 140
138
Árbók Háskóla íslands
Séifrœðingur, framlengd setning
Guðný Eiríksdóttir, til 31. des. 1990. (Bréf mm.
14. des. 1990). Setning hennar var fram-
lengd á ný til 30. mars 1991.
Lyfjafræði lyfsala
Leklorar, skipaðir
Fjalar Kristjánsson, 1. jan. 1990 til fimm ára
(lyfjaefnafræði). (37% staða).
Elín Soffía Ólafsdóttir, 1. apríl 1991 til fimm ára
(lyfja- og efnafræði náttúruefna).
Hjúkrunarfræði
Dósent,framlengd setning
Marga Thome, 1. jan. 1991 til tveggja ára.
Lektorar, setning (50% stöður)
Asta Thoroddsen, 1. jan. 1990 til fimm ára.
Eydfs Kristín Sveinbjamardóttir, 1. júlí 1991.
Helga Jónsdóttir, I. jan. 1990 til fimm ára.
Kristín Bjömsdóttir, 1. jan. 1990 til 30. júní 1990.
Hálf staða. Áður hafði hún verið sett í hálfa
lektorsstöðu frá 1. júlí 1988 og gegnir því
heilli stöðu ofannefnt tímabil.
Lektor (37% staða),framlengd setning
HannaÞórarinsdóttir, l.jan. 1991 tileinsárs.
Lagadeild
Prófessor,framlengd setning
Markús Sigurbjömsson, 1. sept. 1991 til 31. júlí
1992.
Dósent,framlengd setning
Davíð Þór Björgvinsson, 1. jan. 1991 til eins árs.
Heimspekideild
Prófessorar, skipaðir
Helga Kress, 1. rnars 1990 (almenn bókmennta-
fræði).
Kristján Ámason, 1. júní 1990 (íslensk mál-
fræði).
Vésteinn Ólason, I. sept. 1991 (íslenskar bók-
menntir).
Prófessor, framlengd setning
Lars Brink, 1. júní 1991 til 31. maf 1992.
Dósent, skipaður
Jörundur Hilmarsson, 1. jan. 1991 í fulla stöðu.
Var í hálfri stöðu áður (almenn málvísindi).
Dósent, settur
Matthías Viðar Sæmundsson, 1. sept. 1990 til 31.
júlí 1991 (íslenskarbókmenntir).
Dósentar.framlengd ráðning
Helgi Þorláksson, 1. ágúst 1991 til 31. júlí 1992.
Julian Meldon D’Arcy, 1. ágúst 1991 til 31. júlí
1992.
Margrét Jónsdóttir, l.ágúst 1991 til 31.júlf 1992.
Lektorar, sérstakar tímabundnar stöður og fram-
lengdar ráðningar
Anna Agnarsdóttir, 1. ágúst 1991 til 31. júlí
1992.
Berljót Kristjánsdóttir, 1. ágúst 1991 til 31. júlí
1992.
Dagný Kristjánsdóttir, 1. ágúst 1990 til eins árs
(íslenska fyrir erlenda stúdenta). Ráðning
hennar síðan framlengd frá 1. ágúst 1991 til
31. júlí 1992.
DanielleKvaran, l.ágúst 1991 til31.júlf 1992.
Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1. ágúst 1991 til 31.
júlí 1992.
Guðrún Björk Guðsteinsdóttir, 1. ágúst til 31. júlí
1992.
Gunnar Harðarson, 31. febr. 1991 til eins árs
(heimspeki).
Kristján Ámason, I. ágúst 1991 til 31. júlí 1992.
Oddný G. Sverrisdóttir, 1. ágúst 1991 til 31. júlí
1992.
Magnús Snædal, 1. ágúst 1991 til 31. júh' 1992.
Lektor,frumlengd sérstök tímabundin staða
Martin Regal, 1. jan. 1991 til þriggja ára
(amerískar bókmenntir).
Sendikennarar, ráðnir
Aldís Sigurðardóttir, samþykkt 27. sept. 1990
(danska).
Kirstin Didriksen, samþykkt 11. okt. 1990
(danska).
Verkfræðideild
Gistiprófessor, ráðinn
Sameh Issa, 1. janúar 1991 til sex mánaða.
Dósent.framlengd setning
SigurðurBrynjólfsson, l.júlí 1991 tileinsárs.
Lektorar, sérstakar tímabundnar stöður
Ásmundur Eiríksson, 1. jan. til 30. júní 1991 (raf-
magnsverkfræðiskor).